Entreprise : SCI DE LA CROIX SOUS L'ANGE - SIREN 378 455 646
Identité
Dénomination
SCI DE LA CROIX SOUS L'ANGE
SIREN (siège)
378 455 646
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
15/06/1990
Date de fin de la personne morale
31/12/2054
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, construction, administration d''immeubles à Moon-sur-Elle (50680) lieudit la croix sous l'Ange ou de tous autres immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
449724.6 EUR
Adresse du siège
RUE MICHEL D'ORNANO 14700 FALAISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUCHER BERTRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Falaise
Dénomination
GROUPE VIKINGS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris 04
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1990
Siret
37845564600026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, administration d''immeubles à Moon-sur-Elle (50680) lieudit la croix sous l'Ange ou de tous autres immeubles
Autres Activités
Acquisition, construction, administration d''immeubles à Moon-sur-Elle (50680) lieudit la croix sous l'Ange ou de tous autres immeubles
Adresse
RUE MICHEL D'ORNANO
14700 , FALAISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1990
Siret
37845564600018
Code APE
702C
Adresse
RUE DE L'INDUSTRIE
14700 , FALAISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR LE BASSARD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 15 juin 1990 -No A62 - L'AGRICULTEUR NORMAND du 14 juin 1990 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FALAISE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 950 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 449 724.60 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).