Entreprise : VECTEUR - SIREN 378 430 151
Identité
Dénomination
VECTEUR
SIREN (siège)
378 430 151
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1991
Début d’activité
01/07/1990
Date de fin de la personne morale
10/10/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
LOCATION DE VEHICULES DE MOINS DE 3 TONNES 5
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERARD DENISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
CASTAGNIERS
Nom, Prénom(s)
BOERI JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BEAUSOLEIL
Nom, Prénom(s)
CAUVIN MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
VILLENEUVE LOUBET
Nom, Prénom(s)
GIRAUD JACQUES , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
ST PAUL DE VENCE
Dénomination
ADEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NICE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37843015100027
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION DE VEHICULES DE MOINS DE 3 TONNES 5
Autres Activités
LOCATION DE VEHICULES DE MOINS DE 3 TONNES 5
Adresse
10 RUE DE LA PAIX
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
532
Date d'ajout
07/01/2011
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT ORDONNANCE EN DATE DU 06/01/2011, JUGE COMMISSAIRE...........: M. LEON SALON A ETE REMPLACE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE PAR MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE Date d'effet : 06/01/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7645
Date d'ajout
31/12/1999
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/12/1999, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGE COMMISSAIRE...........: MONSIEUR SALON LEON A ETE CONFIRME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 24/12/1999 Date d'effet : 24/12/1999
Numéro d'observation
4051
Date d'ajout
05/07/1996
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 28/06/96 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
85631
Date d'ajout
17/04/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1996 LE TC DE ANTIBES A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 1ER JANVIER 1995. FIXE A TROIS MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION PENDANT LAQUELLE L'ACTIVITE SERAPOURSUIVIE. JUGE COMMISSAIRE : MME PHILIP, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M.IPPOLITO, ADMINISTRATEUR : MAITRE EZAVIN 1 RUE ALEXANDRE MARI 06300 NICE, LEQUEL AURA POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR. REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE ARNAUD 2 AVENUE ARISTIDE BRIAND 06600 ANTIBES. LES CREANCIERS SONT AVISES D'AVIR A ADRESSER D'URGENCE LEURS TITRES DE CREANCE AU REPRESENTANT DES CREANCIERS SUS DESIGNE, DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC. CE DERNIER DELAI EST AUGMENTE DE DEUX MOIS POUR LES CREANCIERS DOMICILES HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
Numéro d'observation
2109
Date d'ajout
01/04/1996
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 22/03/96 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
1883
Date d'ajout
01/04/1994
Description
A COMPTER DU 05/01/94 DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR : PELLEGRIN BERNARD
Numéro d'observation
5267
Date d'ajout
01/10/1993
Description
A COMPTER DU 25/06/93 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL
Numéro d'observation
6492
Date d'ajout
17/12/1992
Description
A COMPTER DU 16/09/92 ANCIENNE DATE CLOTURE EXERCICE SOCIAL : 30.09 NOUVELLE DATE CLOTURE EXERCICE SOCIAL : 31.12
Numéro d'observation
426
Date d'ajout
23/01/1992
Description
A COMPTER DU 20/12/91 ANCIEN ADMINISTRATEUR : AIGUIER PIERRE NOUVEL ADMINISTRATEUR : LEPORATI BERNARD
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT CONSTITUTION DU 21.06.90 - NICE MATIN DU 20.06.90 DEPOT TRANSFERT DU 03.10.91 AGE DU 25.06.93 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL JGT TC ANTIBES 22.3.1996 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE II DE LA LOI) JUGES COMMISSAIRES : MME B PHILIP ET MR PH IPPOLITO- ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME PL EZAVIN 1 RUE A MARI NICE AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION REPRESENTANT CREANCIERS : M ARNAUD 2 AV BRIAND ANTIBES - DATE CESSATION PAIEMENTS : 1.1.1995- JGT TC ANTIBES 28.6.1996 PRONONCA NT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - LIQUIDATEUR : ME ARNAUD - JGT TC D'ANTIBES RENDU LE 24.12.99 DESIGNANT MR SALON JUGE-COMMISSAIRE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).