Entreprise : SARL TORRES CUEVAS - SIREN 378 386 379
Identité
(Entreprise radiée le 14/02/2020)
Dénomination
SARL TORRES CUEVAS
SIREN (siège)
378 386 379
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1996
Date de fin de la personne morale
02/04/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
44 AV DU 29 AOUT 1944 51430 TINQUEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD JOSIANE , NICOLE
Nom d'usage
TORRES CUEVAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
TINQUEUX
Nom, Prénom(s)
TORRES CUEVAS ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
TINQUEUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/12/1995
Siret
37838637900036
Enseigne
ELF
Code APE
505Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
distribution au détail de carburants en qualité de mandataire locataire gérante pour la distribution dès lubri- fiants, fioul domestique, ventes annexes a l'exploitation de la station-service, vente de pneus, batteries, accessoires auto, lavage, grais- sage, entretien courant, petites réparations de véhicules automobiles.
Adresse
44 AV 44 av. du 29 Aout 1944
51430 , TINQUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2782
Date d'ajout
14/02/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 14/02/2020 avec effet au 14/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/04/1996
Description
(Divers) Historique : SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE 88200 SAINT NABORD AIRE DE PEUXY RN 57, A COMPTER DU 22/12/1995. MISE EN SOMMEIL A COMPTER DU 30/09/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFER A LA MOITIE DU CAPITAL - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 21/06/1996. CODE GAGI - Date de cessation : 30/09/1996. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).