Entreprise : GENETIQUE VIANDE LIMOUSINE - SIREN 378 379 697
Identité
Dénomination
GENETIQUE VIANDE LIMOUSINE
Sigle
GEVIAL
SIREN (siège)
378 379 697
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1990
Début d’activité
01/05/1990
Date de fin de la personne morale
25/06/2030
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Exploitation d'une station d'évaluation de taureaux limousins
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
MALONZE 23300 LA SOUTERRAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUCOMTE PASCAL
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
ARNAC LA POSTE
Nom, Prénom(s)
BOUIN JEAN-MICHEL
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
CHAURAY
Nom, Prénom(s)
CHAMBENOIT CAROLINE
Nom d'usage
SURLEAU
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Domérat
Nom, Prénom(s)
CHOPARD LUC
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
AURIERES
Nom, Prénom(s)
COURTITARAT PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Saint-Dizier-la-Tour
Nom, Prénom(s)
HENRY YVES-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Auge
Nom, Prénom(s)
MOREAU JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Aulon
Nom, Prénom(s)
MOUTARDE PATRICK , GILBERT , GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Chabanne
Nom, Prénom(s)
PRABONNAUD PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
ST FIEL
Nom, Prénom(s)
SAUVESTRE ANNICK , LUCIE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Montmorin
Nom, Prénom(s)
URBAIN PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
FURSAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
37837969700014
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Exploitation d'une station d'évaluation de taureaux limousins
Autres Activités
Exploitation d'une station d'évaluation de taureaux limousins
Adresse
MALONZE
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1869
Date d'ajout
16/11/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/10/2010 : Partant : GILLET Pierre-Henri, Administrateur Nouveau : COURTITARAT Pascal, Administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1763
Date d'ajout
02/11/2010
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 15/02/2010 ancienne durée : 20 ans - nouvelle durée : 40 ans Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 15/02/2010 Ancienne : 31/08 - Nouvelle : 31/05
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
25/06/2010
Description
Modification relative aux membres du GIE à compter du 18/02/2009 : Changement de qualité : MOREAU Jean Pierre, Président devient Administrateur de GIE Changement de qualité : AUCOMTE Pascal, Administrateur devient Administrateur et président de GIE
Numéro d'observation
1839
Date d'ajout
19/11/2008
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR PINOT GILLES ANCIENS CONTROLEURS DE GESTION : MR MERPILLAT BERNARD - MR LACROIX MAURICE NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR AUCOMTE PASCAL NOUVEAUX CONTROLEURS DE GESTION : MR CHOPARD LUC - MR BOUIN JEAN MICHEL Date d'effet : 28/01/2008
Numéro d'observation
886
Date d'ajout
25/06/2004
Description
DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31 AOUT
Numéro d'observation
886
Date d'ajout
25/06/2004
Description
ANCIENS ADMINISTRATEURS : MR DAUPHIN CLAUDE - MR AUBAILLY JEAN CLAUDE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MR PINOT GILLES - MR PRABONNAUD PHILIPPE Date d'effet : 26/03/2004
Numéro d'observation
1528
Date d'ajout
31/10/2002
Description
ANCIENS ADMINISTRATEURS : MR VICTOR JACQUES - MR GUILLON MICHEL - MR GERBAUD RENE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MR AUBAILLY CLAUDE - MR URBAIN PAUL - MR MOREAU JEAN PIERRE A COMPTER DU 29 MARS 2002
Numéro d'observation
1527
Date d'ajout
31/10/2002
Description
ANCIEN PRESIDENT ET NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR DAUPHIN CLAUDE ANCIEN ADMINISTRATEUR ET NOUVEAU PRESIDENT : MR MOREAU JEAN PIERRE A COMPTER DU 12 JUILLET 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 350 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 53 357.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).