Entreprise : SCI CAUDEVAL-ARCO - SIREN 378 343 164
Identité
Dénomination
SCI CAUDEVAL-ARCO
SIREN (siège)
378 343 164
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2003
Début d’activité
07/11/1992
Date de fin de la personne morale
02/12/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL DE TOUS BIENS IMMOBILIERS QUI SERONT APPORTES A LA SOCIETE AU COURS DE LA VIE SOCIALE OU ACQUIS PAR ELLE...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
RTE DE LIMOUX 11230 VAL DE LAMBRONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE VILLAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS EUGENIE
Nom d'usage
DRAKE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Val de Lambronne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/11/1992
Siret
37834316400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL DE TOUS BIENS IMMOBILIERS QUI SERONT APPORTES A LA SOCIETE AU COURS DE LA VIE SOCIALE OU ACQUIS PAR ELLE...
Autres Activités
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL DE TOUS BIENS IMMOBILIERS QUI SERONT APPORTES A LA SOCIETE AU COURS DE LA VIE SOCIALE OU ACQUIS PAR ELLE...
Adresse
RTE DE LIMOUX
11230 , VAL DE LAMBRONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE VILLAGE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6212
Date d'ajout
16/08/2022
Description
Radiation d'office du RCS Montauban le 16/08/2022 avec effet au 07/11/1992 (régularisation : transfert dans le ressort du Greffe de Carcassonne)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3074
Date d'ajout
03/12/2003
Description
Changement de gérant SUIVANT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 08 SEPTEMBRE 2003 ET ACTES DE CESSION DE PARTS ANCIEN GERANT : CUTLER CHRISTOPHER NOUVEAU GERANT : DRAKE NEE THOMAS Eugénie JAL :LE LIMOUXIN DU 12 SEPTEMBRE 2003 Date d'effet : 01/09/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914.69 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- ANCIEN NUMERO DE GESTION 00 D 309 - CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE NUMERO SIRET 378 343 164 00026 CODE APE 702 C
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).