Entreprise : DAY ON MARS - SIREN 378 260 954
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2018)
Dénomination
DAY ON MARS
SIREN (siège)
378 260 954
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1990
Date de fin de la personne morale
07/06/2089
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
130000 EUR
Adresse du siège
76 BD DU ONZE NOVEMBRE 1918 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENUT PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
MANU PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
MB ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
37826095400011
Code APE
744B
Adresse
13 RUE GERMAIN
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
37826095400037
Enseigne
day on mars
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etudes, création, conception, réalisation et toutes prestations de services dans les domaines concernant l'image de marque, le logotype, le packaging, le design graphique, les marques, la communication, la stratégie, les campagnes, l'édition de documents.
Adresse
76 BD 76 Boulevard du 11 Novembre 1918
69100 , Villeurbanne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
37826095400029
Code APE
744B
Adresse
84 RUE DU PREMIER MARS 1943
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
82 ET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 08/06/90 - Acquisition d'un droit de présentation de clientèle à Mr Hervé GUITAUT et SUCHEL Philippe non inscrit au RCS DECLARATION MODIFICATIVE du 21 Juillet 1995 : Vente de la branche d'activité d'études, création, conception, réalisation et toutes presta- tions de services dans les domaines concernant la décoration, le mobi- lier, l'architecture d'intérieur et commerciale, les espaces de vente et de promotion, le design en trois dimensions, le design de produits et présentoirs, la signalétique, à la société SARL LCPB à compter du 13 Juin 1995 DECLARATION MODIFICATIVE du 09 Juillet 1998 Transfert du siège social et de l'établissement principal de 13 rue Germain 69006 à 82/84 Rue du 1ER Mars 1943 69100 VILLEURBANNE à compter du 01/07/1998
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).