Entreprise : SCI LA GUIMORAIS - SIREN 378 213 664
Identité
(Entreprise radiée le 08/01/2024)
Dénomination
SCI LA GUIMORAIS
SIREN (siège)
378 213 664
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1990
Date de fin de la personne morale
31/05/2070
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
97 RUE EMILE ZOLA 59135 BELLAING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cochez JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Sebourg
Nom, Prénom(s)
COCHEZ JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Sebourg
Nom, Prénom(s)
Cochez NAHALIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Sebourg
Nom, Prénom(s)
Cochez JEAN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
La Sentinelle
Nom, Prénom(s)
Cochez BERENGERE , MARIE , DANY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Seclin
Nom, Prénom(s)
Cochez AMELIE , MICHELLE , ULLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Domvast
Nom, Prénom(s)
Cochez MARCEAU , GASTON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1930
Commune de résidence
Bellaing
Nom, Prénom(s)
Cochez JEROME , JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Sebourg
Nom, Prénom(s)
Cochez JULIEN , PHILIPPE , MARCEAU , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
La Bassée
Nom, Prénom(s)
Cochez MARIE-LAURE , BEATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Marly
Nom, Prénom(s)
Cochez NICOLAS , JEAN , MARCEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Jenlain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1990
Siret
37821366400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'immeubles L'acquistion et la gestion de toutes valeurs mobilières et de tous biens immobiliers
Adresse
97 RUE 97 rue Emile Zola
59135 , Bellaing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
08/01/2024
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 16-12-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
26/12/2023
Description
Dissolution à compter du 16-12-2023, Journal publicateur : LA GAZETTE NPDC DU : 22-12-2023, adresse de liquidation : au siège social (mention valable 3 ans).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/06/1990
Description
La société reprend les actes et engagements accomplis par son dirigeant pour le compte de la société en formation entre le 24 MARS 1990 et le 1ER JUIN 1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).