Entreprise : SCI LES DUCS DE LOIRE - SIREN 378 206 734
Identité
Dénomination
SCI LES DUCS DE LOIRE
SIREN (siège)
378 206 734
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1990
Date de fin de la personne morale
07/06/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU 14 JUILLET 58000 NEVERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN THI , THU
Nom d'usage
LAM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Nevers
Nom, Prénom(s)
LAM KIM , SANH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Nevers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37820673400022
Nom commercial
LES DUCS DE LOIRE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété administration et exploitation par bail location ou autrement de tous terrains constructions à usages professionnel ou habitation
Adresse
29 RUE 29 rue du 14 Juillet
58000 , Nevers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37820673400014
Code APE
702C
Adresse
RES DES EDUENS
58000 , NEVERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APPT 129 RES 10
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1635
Date d'ajout
06/08/1997
Description
Transfert de siège social et établissement principal anciennement résidence des Éduens Appt 129-58000 Nevers dorénavant 29 rue du 14 juillet 58000 Nevers Mr Perrin Jacques,Mr Perrin Guy cogérant sont partants, Mr Lam Kim Sanh et mme Thi Thu Nguyen ÉPSE Lam sont nommés cogérants à compter du 16/06/97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 000.00 FRF nouveau montant : 304.90 Eur L'entreprise n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du Greffier suite à rappel d'obligation légale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).