Entreprise : SCI DUTEIL - SIREN 378 161 400
Identité
(Entreprise radiée le 26/06/2020)
Dénomination
SCI DUTEIL
SIREN (siège)
378 161 400
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1990
Date de fin de la personne morale
05/06/2070
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
55 RESIDENCE DU PARC 35890 LAILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUTEIL PHILIPPE , ROBERT , ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Saint-Aubin-d'Aubigné
Nom, Prénom(s)
SAADI KHATIMA
Nom d'usage
DUTEIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Saint-Aubin-d'Aubigné
Nom, Prénom(s)
DUTEIL JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DUTEIL NADIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/1990
Siret
37816140000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de terrains et locaux ; aménagement locaux, location, habitation à usage industriel (début : 26.05.1990)
Adresse
55 55 Résidence du Parc
35890 , Laillé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11277
Date d'ajout
26/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Dissolution à compter du 05/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/10/2019, liquidateur : DUTEIL Philippe Robert Alain, siège de la liquidation : 1 Allée Mahatma Gandhi 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches en date du 07/12/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).