Entreprise : MEYLAN AMBULANCES 38 - SIREN 378 118 988
Identité
Dénomination
MEYLAN AMBULANCES 38
SIREN (siège)
378 118 988
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1990
Date de fin de la personne morale
12/04/2089
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
25 BD DES ALPES 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANZALONE SAMUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Dénomination
SOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE - CABINET JEROME ANZALONE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Dénomination
CONSEILS MB
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37811898800021
Code APE
8690A - Ambulances
Code APRM
8690AZ - Ambulances
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Le transport ambulancier par tous moyens ; le transport de sang au profit des centres desoins, interventions d'assistance aux personnes etaux biens
Code APRM
8690AZ - Ambulances
Code APRM
8690AZ - Ambulances
Adresse
25 BD 25 Boulevard des Alpes
38240 , Meylan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/1990
Siret
37811898800013
Code APE
851J
Adresse
CHE DE MALACHER
38240 , MEYLAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LA CHATIGNOLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/008274
Date d'ajout
30/05/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 30/05/2017 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/004914
Date d'ajout
04/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 03/04/2012 prononçant le jugement d'adoption de plan de cession au profit de la société à constituer par Madame Françoise MOREL et Monsieur Lionel GENIN dont le capital sera fixé à 10 000.
Numéro d'observation
F12/000471
Date d'ajout
17/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 17/01/2012 prononçant la Liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 17/04/2012. Juge commissaire : Monsieur MAMMAR Bernard. Juge commissaire suppléant : Monsieur BARUT Yves. Liquidateur-judiciaire : Me SERRANO Philippe 61 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN. Date de cessation des paiements : 15/09/2011
Numéro d'observation
F11/012148
Date d'ajout
03/10/2011
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 03/10/2011 prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire
Numéro d'observation
F10/009887
Date d'ajout
27/07/2010
Description
Par jugement en date du 27/07/2010, Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l'adoption du plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation de son activité et apurement de son passif. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP 4 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE, nommé pour toute la durée de remboursement du passif.
Numéro d'observation
F10/003713
Date d'ajout
19/03/2010
Description
Par jugement en date du 16/03/2010, le tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Bruno SAPIN dans ses fonctions d'administrateur judiciaire par la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP 1 place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE.
Numéro d'observation
F10/001128
Date d'ajout
26/01/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26/01/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/07/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F09/012445
Date d'ajout
15/09/2009
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
F09/009213
Date d'ajout
15/07/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 15/07/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/01/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F09/001006
Date d'ajout
27/01/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 27/01/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me SERRANO Philippe 61 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN, Administrateur judiciaire : Me SAPIN Bruno 1 PLACE FIRMIN GAUTIER 38000 GRENOBLE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 20/01/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Ancienne dénomination " MEYLAN AMBULANCES) -DECLARATION MODIFICATIVE du 17 Août 2000 : Transfert du siège et ets principal de MEYLAN (38240) La Chantignole Chemin de Malacher à MEYLAN (38240) 25 bd des Alpes à compter du 01.08.2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 05.04.1990 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 06.04.1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
A 2010-07-27 ARRET DU PLAN DE CONTINUATION,BG 2017-05-30 CLOTURE POUR INSUFFISANCE ACTIF GREFFE T.C. GRENOBLE GREFFE T.C. GRENOBLE ME SERRANO,CX 2012-01-17 LIQUIDATEUR JUDICIAIRE ME SERRANO,DN 2009-01-27 MANDATAIRE JUDICIAIRE ME SERRANO
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).