Entreprise : SCI CINDY - SIREN 378 062 509
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2022)
Dénomination
SCI CINDY
SIREN (siège)
378 062 509
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1990
Date de fin de la personne morale
30/05/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
CHE DE ROQUEBELLE 12100 CREISSELS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMES ARLINDO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Venette
Nom, Prénom(s)
DE ALMEIRA GOMES MARIA , DE , LURDES
Nom d'usage
VIDAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Creissels
Nom, Prénom(s)
ALMEIDA GOMEZ ALBERTO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Baugy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/05/1990
Siret
37806250900013
Enseigne
SCI CINDY
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échanges d'apport ou autrement
Adresse
CHE chemin de Roquebelle
12100 , Creissels - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10843
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Rodez le 14/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6789
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
186
Date d'ajout
15/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/11/2005 : Partant : VIDAL Alain, GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : VIDAL Maria de Lurdes, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE devient GÉRANT ASSOCIÉ PV D'AG DU 16/11/2005 - Acte notarié du 06/01/2006 - Le Journal de Millau du 19/01/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).