Entreprise : STE REMOISE IMMOBILIERE - SIREN 378 020 630
Identité
Dénomination
STE REMOISE IMMOBILIERE
Sigle
SORIMMO
SIREN (siège)
378 020 630
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2007
Date de fin de la personne morale
17/06/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
8 RUE D ESTIENNE D ORVES 94000 CRETEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEGLAIRE JEAN-MARIE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Reims
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/04/1990
Siret
37802063000034
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, construction, location vente de tous appartements immeubles, terrains, création ou acquisition et exploitation de tous de tous autres établissements de même nature
Adresse
8 RUE D ESTIENNE D ORVES
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/1990
Siret
37802063000018
Adresse
95 RUE LOUIS PASTEUR - LA NEUVILLETTE
51100 , REIMS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME DE CHARTON LOUISE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/1997
Siret
37802063000026
Adresse
89 RUE GAMBETTA
51100 , REIMS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M DEGLAIRE JEAN-MARIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9695
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 11/01/2019 nommant M. Migliore Vincent juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
71909
Date d'ajout
19/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 19/01/2015 nommant M. Renoult Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
43398
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 17/01/2014 nommant M. Smila Bernard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
64791
Date d'ajout
29/04/2011
Description
Résiliation du contrat de domiciliation,
Numéro d'observation
29744
Date d'ajout
28/01/2010
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 28/01/2010 nommant M. Floccari Nino Michel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
17958
Date d'ajout
01/10/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 01/10/2008 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2008J00544 désigne liquidateur Selarl Gauthier-Sohm 1 Avenue du Général de Gaulle Immeuble Le Pascal 94000 Créteil , juge commissaire M. Domenec Alain , juge commissaire suppléant M. Pierrelle Bernard , met fin à la mission de l'administrateur Me Florence Tulier 1 Av du Général de Gaulle Immeuble Le PASCAL 94049 CRETEIL CEDEX
Numéro d'observation
13396
Date d'ajout
10/07/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 09/07/2008 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2008J00544 , date de cessation des paiements le 07/02/2008 désigne Juge Commissaire M. Domenec Alain , Juge Commissaire suppléant M. Pierrelle Bernard , Administrateur Me Tulier Florence 1 Avenue du Général de Gaulle Immeuble Le PASCAL 94049 Créteil Cedex avec pour mission : assister le debiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Selarl Gauthier-Sohm 1 Avenue du Général de Gaulle Immeuble Le Pascal 94000 Créteil , , et ouvre une période d'observation expirant le 09/01/2009 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
54602
Date d'ajout
18/06/2007
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).