Entreprise : PARIS DISTRIBUTION - SIREN 377 976 394
Identité
Dénomination
PARIS DISTRIBUTION
SIREN (siège)
377 976 394
Date d'immatriculation au RNE
10/05/2017
Début d’activité
01/04/1990
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Transport routier de marchandises et commissionnaire de transports. Opérations commerciales se rapportant à l'acquisition construction prise à bail et location de tous immeubles à usage industriel et commercial aménagés à l'acquisition et la location de tous biens et objets mobiliers ainsi que de tous matériels à la location de véhicules industriels sans chauffeur.
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
57000 EUR
Adresse du siège
38 AV DU COLONEL ROL-TANGUY 93240 STAINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
38-44
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD CLERGUE JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BERNARD CLERGUE GEORGES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1929
Commune de résidence
Villeneuve d'Olmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37797639400033
Nom commercial
PARIS DISTRIBUTION
Enseigne
PARIS DISTRIBUTION
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport routier de marchandises et commissionnaire de transports. Opérations commerciales se rapportant à l'acquisition construction prise à bail et location de tous immeubles à usage industriel et commercial aménagés à l'acquisition et la location de tous biens et objets mobiliers ainsi que de tous matériels à la location de véhicules industriels sans chauffeur.
Adresse
38 AV DU COLONEL ROL-TANGUY
93240 , STAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
38-44
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37797639400025
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
54 RUE DE L'EVANGILE
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37797639400017
Code APE
602M
Adresse
31 RUE DE LA GARE
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
77470
Date d'ajout
28/10/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28/10/2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2021J00700 désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD 93000 Bobigny
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
77463
Date d'ajout
28/10/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28/10/2021 arrête le plan de cession
Numéro d'observation
51628
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny, prononce en date du 08/07/2021, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021J00700, date de cessation des paiements le 31/05/2021 désigne Administrateur Me Houplain Bernard 46 Promenade Jean Rostand 93011 Bobigny Cedex Mandataire judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD 93000 Bobigny, et ouvre une période d'observation expirant le 10/01/2022 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
1993B0795236
Date d'ajout
12/05/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2017 B 04530
Numéro d'observation
30279
Date d'ajout
10/05/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 01/05/2017
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
28/03/2017
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CLERGUE INVSTISSEMENTS x FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL Route de Foix 03900 Villeneuve d'Olmes RCS Foix 347 471 955
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
28/03/2017
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CLERGUE INVSTISSEMENTS x FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL Route de Foix 03900 Villeneuve d'Olmes RCS Foix 347 471 955 Forme juridique Siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/06/1993
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/06/1993
Description
La société ne conserve aucune activitéà son ancien siège AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).