Entreprise : SCI GUYABEZ - SIREN 377 912 290
Identité
Dénomination
SCI GUYABEZ
SIREN (siège)
377 912 290
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1990
Date de fin de la personne morale
10/03/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE LA BELOTTE 33500 LIBOURNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILHARD MICHELE
Nom d'usage
SUPERY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Libourne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/03/1990
Siret
37791229000022
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
4 RUE DE LA BELOTTE
33500 , LIBOURNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/02/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/03/1990
Siret
37791229000014
Code APE
702A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION, EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET TERRAINS BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE ULTERIEUREMENT PAR VOIE D'ACQUISI- TION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT. CONSTRUCTIONS DE TOUS IMMEUBLES, LEUR ADMINISTRATION ET LEUR EXPLOITATION PAR BAIL A CONSTRUCTIONS, LOCATION OU AUTREMENT.
Adresse
LD MOULIN A VENT
97354 , REMIRE-MONTJOLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
13/10/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 07-10-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
13/10/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 07-10-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Courrier Français DU : 14-10-2022, adresse de liquidation : au siège social 4 Rue de la Belotte 33500 Libourne.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/05/1996
Description
Historique : DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAYENNE (97) LE 11.03.1990 JAL PRE SSE DE GUYANNE DU 03.11.1990 DEPOT DE L'ACTE AU GR EFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33) LE 2 9.05.1996 JAL LES ECHOS JUDICIAIRES DU 19.03.96 TR ANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 12.02.96
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).