Entreprise : LA FERME D' AJAS - SIREN 377 794 110
Identité
Dénomination
LA FERME D' AJAS
SIREN (siège)
377 794 110
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1990
Début d’activité
10/05/1993
Date de fin de la personne morale
09/05/2089
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social volailles (élevage, abattage et vente) bovins
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
AJAS LE HAUT 12560 SAINT LAURENT D'OLT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFON WILLIAM , MICHEL , ANTOINE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Olt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/05/1993
Siret
37779411000017
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social volailles (élevage, abattage et vente) bovins
Autres Activités
Elevage de volailles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
AJAS LE HAUT
12560 , SAINT LAURENT D'OLT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 368 000.00 FRF nouveau montant : 56 101.24 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).