Entreprise : CUMA DE L ESTUAIRE - SIREN 377 783 469
Identité
Dénomination
CUMA DE L ESTUAIRE
SIREN (siège)
377 783 469
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1990
Début d’activité
09/03/1990
Date de fin de la personne morale
03/05/2040
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Achat et utilisation en commun de matériel agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
14031.41 EUR
Adresse du siège
BOURG 56190 ARZAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MAILLOUX DOMINIQUE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Arzal
Nom, Prénom(s)
LE MAILLOUX ELODIE , CLAUDINE , DOMINIQUE
Nom d'usage
MORIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1991
Commune de résidence
Arzal
Nom, Prénom(s)
MOESSARD CORINNE , MARIE , ALINE
Nom d'usage
LEVESQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Arzal
Nom, Prénom(s)
PAJOLEC DENIS , ANDRE , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Arzal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/1990
Siret
37778346900010
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et utilisation en commun de matériel agricole
Adresse
BOURG
56190 , ARZAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6986
Date d'ajout
16/08/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/11/2018 : Partant : LE THIEC Philippe, Secrétaire Partant : TABART Florence, Trésorier Nouveau : PAJOLEC Denis, André, Michel, Secrétaire Nouveau : LE MAILLOUX Elodie, Claudine, Dominique, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1631
Date d'ajout
29/03/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/12/2011 : Partant : CALLE Marcel Gérard Joseph Marie, Trésorier Nouveau : LEVESQUE Michel, Président Nouveau : TABART Florence, Trésorier Nouveau : LE THIEC Philippe, Secrétaire Changement de qualité : LE MAILLOUX Dominique, Président devient Vice-Président
Numéro d'observation
4531
Date d'ajout
14/09/2006
Description
Modification autre PRESIDENT PARTANT : MR LEVESQUE MICHEL - TRESORIER PARTANT : MR SEVESTRE LOIC - NOUVEAU PRESIDENT : MR LE MAILLOUX DOMINIQUE - NOUVEAU TRESORIER : MR CALLE MARCEL. Date d'effet : 03/01/2006
Numéro d'observation
409
Date d'ajout
28/01/2002
Description
Modification autre CONVERSION DU CAPITAL S'ELEVANT A 92 040 FRANCS EN EUROS : 14 031.41 EUROS, A COMPTER DU 01/08/2001. Date d'effet : 01/08/2001
Numéro d'observation
410
Date d'ajout
28/01/2002
Description
Modification autre TRESORIER PARTANT : MR LE THIEC PHILIPPE, NOUVEAU TRESORIER : MR SEVESTRE LOIC, A COMPTER DU 10/10/2001. Date d'effet : 10/10/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).