Entreprise : SCI JA TRI - SIREN 377 771 597
Identité
(Entreprise radiée le 02/10/2020)
Dénomination
SCI JA TRI
SIREN (siège)
377 771 597
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1990
Date de fin de la personne morale
17/04/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU MARECHAL FOCH 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAFFARY JEAN-PIERRE , ACHILLE , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Mesnil-Saint-Laurent
Nom, Prénom(s)
CHARTIER BRIGITTE , MARIE , RAYMONDE
Nom d'usage
JAFFARY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Mesnil-Saint-Laurent
Nom, Prénom(s)
HISS VIRGINIE , JACQUELINE , CECILIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Hamblain les Prés
Nom, Prénom(s)
HISS BENOIT , JACQUES , LEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Omissy
Nom, Prénom(s)
TRICQUENEAUX PIERRE , PAUL , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Sery les Mézières
Nom, Prénom(s)
TRICQUENEAUX ANNIE , BLANCHE , PAULE
Nom d'usage
COLSON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/03/1990
Siret
37777159700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat vente gestion d'immeubles ainsi que tous actes se rapportant à ces activités sans entrer dans le champ d'une activité purement commerciale
Adresse
21 RUE 21 rue du Maréchal Foch
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/10/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 09-07-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 04-09-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 3 Rue Sainte Camione 02720 Mesnil-Saint-Laurent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
02/10/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 09-07-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 09-07-2020 , JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate de l'Aisne du 04/09/2020.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/04/1990
Description
Historique : JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 03 AVRIL 1 990 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 17 AVRIL 1990 2 1/02/2001 INSC.MOD. A.G.O. EN DATE DU 01 FEVRIER 2 001 * NOMINATION DE MONSIEUR JAFFARY JEAN-PIERRE, EN QUALITE DE CO-GERANT JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 21 FEVRIER 2001 DEPOT AU GREFFE DU 21 FEVRIER 200 1 22/03/2006 INSC.MOD. A COMPTER DU 11/03/2003, LE GERANT, MR JAFFARY JEAN-PIERRE A PRIS ACTE DU DEC ES DE MR TRICQUENEAUX JACQUES EN DATE DU 07/03/200 3 ET DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT AGO EN DATE DU 03/03/2006 * NOMINATION DE MME JAF FARY BRIGITTE EN QUALITE DE CO-GERANTE JAL LE DEMO CRATE DE L'AISNE DU 24/03/2006 DEPOT AU GREFFE DU 22/03/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).