Entreprise : REPERAGES ARCHITECTURES - SIREN 377 622 204
Identité
Dénomination
REPERAGES ARCHITECTURES
SIREN (siège)
377 622 204
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1990
Date de fin de la personne morale
09/04/2089
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
40 RUE DU CHATEAU D EAU 75010 PARIS 10 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RISPAL ADELINE , LOUISE , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LORTHIOIS ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE TOHIC HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/02/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/04/1990
Siret
37762220400024
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
Adresse
40 RUE 40 rue du Château D'Eau
75010 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/1990
Siret
37762220400016
Code APE
742A
Adresse
55 RUE STEPHENSON
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1990B0571026
Date d'ajout
24/08/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
08/02/2010
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 08-02-2010, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201000418, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 22-01-2010, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR SABET LIQUIDATEUR SCP BTSG EN LA PERSONNE DE ME STEPHANE GORRIAS 1 PLACE BOIELDIEU 75002 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/10/2009
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 17-04-2008
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).