Entreprise : SCI DE L'ESPERANCE ST HELIER - SIREN 377 597 075
Identité
Dénomination
SCI DE L'ESPERANCE ST HELIER
SIREN (siège)
377 597 075
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1990
Début d’activité
29/03/1990
Date de fin de la personne morale
12/04/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition propriété administration et exploitation pär bail, location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers, souscription et acquisition de toutes parts de sociétés civiles immobilières (début : 29.06.1992)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
19200 EUR
Adresse du siège
21 T RUE ADOLPHE LERAY 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAMARRE CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Wasquehal
Nom, Prénom(s)
DELAMARRE BERNARD , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DELAMARRE VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
DELAMARRE HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
HESTEAU GERALDINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
HESTEAU OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
TREGARO NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
TREGARO JEAN-LOUP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Mordelles
Nom, Prénom(s)
TREGARO MARIE-ELISABETH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Vanves
Dénomination
KERMIBIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/03/1990
Siret
37759707500037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition propriété administration et exploitation pär bail, location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers, souscription et acquisition de toutes parts de sociétés civiles immobilières (début : 29.06.1992)
Autres Activités
acquisition propriété administration et exploitation pär bail, location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers, souscription et acquisition de toutes parts de sociétés civiles immobilières (début : 29.06.1992)
Adresse
21 T RUE ADOLPHE LERAY
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/1990
Siret
37759707500011
Code APE
702C
Adresse
25 B BD DE LA LIBERTE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/1992
Siret
37759707500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
137 RUE SAINT-HELIER
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5450
Date d'ajout
24/06/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de Rennes, 137 rue Saint Hélier à Rennes, 21ter rue Adolphe Leray, à compter du 30.05.2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/04/1990
Description
Historique des observations depuis le 13/04/1990 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 29.03.1990 AU 29.06.1992, RENNES, 25BIS BOULEVARD DE LA LIBERTE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 137 rue Saint Hélier 35000 Rennes : Observation depuis le 13/04/1990 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 29.03.1990 AU 29.06.1992, RENNES, 25BIS BOULEVARD DE LA LIBERTE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).