Entreprise : EARL MOREAU LAMOUREUX - SIREN 377 560 032
Identité
Dénomination
EARL MOREAU LAMOUREUX
SIREN (siège)
377 560 032
Date d'immatriculation au RNE
12/04/1990
Début d’activité
31/12/1989
Date de fin de la personne morale
11/04/2089
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1991
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
exploitation biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
161391.6 EUR
Adresse du siège
02120 LANDIFAY-ET-BERTAIGNEMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMOUREUX SANDRINE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Landifay-et-Bertaignemont
Nom, Prénom(s)
MOREAU XAVIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Landifay-et-Bertaignemont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1989
Siret
37756003200015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation biens agricoles
Autres Activités
Elevage d'autres animaux,Elevage d'ovins et de caprins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
02120 , LANDIFAY-ET-BERTAIGNEMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/04/1990
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 23 3 1990 DEPOT AU GREFFE DU 2 4 199 0 INSC. MOD. DU 6 MAI 1992 DEMISSION DE SES FONCTI ONS DE GERANT DE MR MOREAU YVES SUIVANT PV D'ASSEM BLEE DU 31 DECEMBRE 1992 DEPOT D'ACTES DU 6 MAI 19 92 JOURNAL DE PUBLICITE : PICARDIE LA GAZETTE DU 7 JANVIER 1992 INSC.MODIF. DU 15 AVRIL 1996 AUX TER MES DE L'ASSEMBLEE DU 3 MAI 1995, IL A ETE CONSTAT E : * L'AGREMENT EN QUALITE D'ASSOCIEE GERANTE DE MME LAMOUREUX SANDRINE EPOUSE MOREAU DEPOT D'ACTES DU 15 AVRIL 1996 JOURNAL DE PUBLICITE : L'AGRICUL TEUR DE L'AISNE DU 19 AVRIL 1996 INSC. MODIF. DU 1 ER JUILLET 1999 AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE DU 21 JU IN 1999, IL A ETE DECIDE : * LA TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL A COMPTER DU 1ER JUILLET 1999 * LE CH ANGEMENT DE DENOMINATION QUI ETAIT : GAEC MOREAU * LA CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL DE 1 059 000 FRS EN 161 391.60 EUROS * LA PROROGATION DE DUREE DE L A SOCIETE DE 89 ANS A COMPTER DU 11 AVRIL 2000 * I L A ETE CONSTATE LA DEMISSION DE SES FONCTIONS DE GERANTE DE MME GENEVIEVE MOREAU-MALUGA * DEPOT D'A CTES DU 1ER JUILLET 1999 * JOURNAL DE PUBLICITE : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 25 JUIN 1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).