Entreprise : SEHEDIC SOCIETE - SIREN 376 780 342
Identité
Dénomination
SEHEDIC SOCIETE
SIREN (siège)
376 780 342
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1967
Date de fin de la personne morale
31/08/2066
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
110 VIEILLE ROUTE DE ROSPORDEN 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUIMPER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENECH DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
BENECH JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
HOSTIOU BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
KERVAREC BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
LE GRAND NICOLE
Nom d'usage
BENECH
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/05/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1967
Siret
37678034200014
Code APE
3504
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SALAISONS-CONSERVES-PLATS CUISINES EN GROS ET DEMI-GROS FABRICATION ET VENTE DE CHARCUTERIE
Adresse
110 VIEILLE ROUTE DE ROSPORDEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUIMPER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1710
Date d'ajout
22/04/1993
Description
Jugement 10 JUILLET 1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A CLOTURE LES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE A COMPTER DU 10.07.92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1121
Date d'ajout
28/02/1991
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 8 FEVRIER 1991 MR MATHIS MICHEL A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR LE BRETON JEAN-PIERRE A COMPTER DU 8 FEVRIER 1991
Numéro d'observation
4479
Date d'ajout
31/10/1988
Description
PAR JUGEMENT DU 29 AVRIL 1988, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A HOMOLOHUE LE PLAN DE CESSION PRESENTE ET DESIGNE, ME SORET,20, RUE DU PARC, QUIMPER EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN 290488 A COMPTER DU 29/04/88
Numéro d'observation
2764
Date d'ajout
09/07/1988
Description
Cessation d'activité 06/05/88, PAR SUITE DE VENTE DU FDS A LA S.A. "SOCIETE NOUVELLE SEHEDIC", 110, VIEILLE RTE DE ROSPORDEN QUIMPER (JUGT HOMOLOGATION PLAN DE CESSION DU 29/04/88) A COMPTER DU 06/05/88
Numéro d'observation
1252
Date d'ajout
29/02/1988
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 JANVIER 1988, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE; JUGE-COMMISSAIRE, M. LE BRETON - ADMINISTRATEUR, ME SORET, 20, RUE DU PARC, QUIMPER - REPRESENTANT DES CREANCIERS, ME CORRE, 19, RUE VIS, QUIMPER A COMPTER DU 21/01/88
Numéro d'observation
4392
Date d'ajout
09/11/1987
Description
NOMINATION DE MONSIEUR BENECH JOEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MADAME DUPART CORINE DEMISSIONNAIRE. (P.V.A.G.O. DU 25 JUIN 1987) DATE DEPOT : 24 JUILLET 1987 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 11 JUILLET 1987 A COMPTER DU 25/06/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE (JUGT DU TC QUIMPER DU 22 JANVIER 1988) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182 938.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).