Entreprise : MDM - SIREN 372 500 934
Identité
Dénomination
MDM
SIREN (siège)
372 500 934
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1972
Date de fin de la personne morale
19/07/2071
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU CAPUCHET 76620 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN BICH , LAN
Nom d'usage
MARRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
MARRE PATRICK , JEAN , CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
AUTRET JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
BOUTE CLAUDE , FELIX , PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
CRICHAN SERGE , ANDRE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
LE HAVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/07/1972
Siret
37250093400040
Nom commercial
LA MAISON DU MOBILIER
Code APE
361K
Origine du fonds
Achat
Activité principale
AMEUBLEMENT GENERAL DECORATION
Adresse
1 RUE 1 RUE DU CAPUCHET
76620 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2258
Date d'ajout
06/06/2005
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/06/2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA : CLOTURE DU PLAN DE CESSION (L.621-95 106 D ) Date d'effet : 03/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
552
Date d'ajout
07/02/2001
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/02/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR PAUL CHERFILS JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR DANIEL LOMBART Date d'effet : 02/02/2001
Numéro d'observation
324
Date d'ajout
01/02/1999
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/01/99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. DANIEL LOMBART JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR MARCEL ROGERET A COMPTER DU 29/01/99
Numéro d'observation
1714
Date d'ajout
25/04/1997
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/04/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. MARCEL ROGERET JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR GUY CHEVROT A COMPTER DU 18/04/97
Numéro d'observation
2892
Date d'ajout
12/08/1996
Description
FIN D'EXPLOITATION DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SIS AU HAVRE 1 RUE DU CAPUCHET ET VENTE DU FONDS A LA SA MDM MENUISERIE DECORATION MARINE LA SOCIETE DEMEURE INSCRITE AU RCS SANS ACTIVITE A COMPTER DU 01/11/95
Numéro d'observation
4004
Date d'ajout
27/11/1995
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 17/11/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR MARCEL ROGERET EN REMPLACEMENT DE MR GUY CHEVROT, JUGE-COMMISSAIRE - A COMPTER DU 17/11/95
Numéro d'observation
3648
Date d'ajout
06/11/1995
Description
Jugement arrêtant le plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/11/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE : ADMISSION DE PLAN DE CESSION TOTALE SANS LOCATION GERANCE ART. 61 ALINEA 3 L A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : GUY CHEVROT COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : HESS EMMANUEL A COMPTER DU 03/11/95
Numéro d'observation
2249
Date d'ajout
03/07/1995
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE : REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL (SUR : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : GUY CHEVROT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : HESS EMMANUEL 14 PLACE DU CHILLOU 76600 LE HAVRE /XX/ DIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION REPRESENTANT DES CREANCIERS : PASCUAL BEATRICE 132 BLD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE A COMPTER DU 30/06/95
Numéro d'observation
2097
Date d'ajout
22/06/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements MENTION D'OFFICE : EN DATE DU 21/06/95 DEPOT AU GREFFE DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN CONFORMITE DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 DE L'ENTREPRISE MENTIONNEE CI-DESSUS. A COMPTER DU 21/06/95
Numéro d'observation
3002
Date d'ajout
25/08/1992
Description
LE FONDS DE COMMERCE SIS AU HAVRE 1 RUE DU CAPUCHET AYANT POUR OBJET LE NEGOCE AUX PARTICULIERS DE MEUBLES ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT EST APPORTE A LA SA GRAVE A COMPTER DU 20/03/92 - UNION AGRICOLE DU 30/07/92 L'ACTIVITE EST DESORMAIS : AMEUBLEMENT GENERAL DECORATION
Numéro d'observation
2761
Date d'ajout
07/08/1992
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : LA MAISON DU MOBILIER NOUVELLE : MDM ADJONCTION D'UN NOM COMMERCIAL : LA MAISON DU MOBILIER ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 07/08/92 - L'UNION AGRICOLE DU 23/07/92 A COMPTER DU 30/03/92
Numéro d'observation
2261
Date d'ajout
29/06/1989
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA - DEMISSION DU GERANT : MR GRAVE PIERRE - NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR : MR GRAVE BERTRAND ADMINISTRATEURS : MME MACQUET NEE GRAVE VERONIQUE ET MR MACQUET PATRICE - COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT : MR BOUTE CLAUDE ET MR AUTRET JEAN-MARC - AUGMENTATION DU CAPITAL AN- CIEN 120 000 F NOUVEAU : 300 000 F - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 19/06/89 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 21/06/89 A COMPTER DU 08/06/89
Numéro d'observation
392
Date d'ajout
29/06/1978
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 94 RUE BERNARDIN DE SAINT PIERRE AU 1 RUE DU CAPUCHET AU HAVRE - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 29/06/78 LE COURRIER CAUCHOIS DES 26 ET 27 MAI 1978 A COMPTER DU 01/03/78
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
08/03/1977
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 04/03/77 LE TRIBUNAL DE COMMER- CE DU HAVRE A HOMOLOGUE LE CONCORDAT INTERVENU LE 18 FEVRIER 1977 ENTRE LA SOCIETE ET SES CREANCIERS A COMPTER DU 04/03/77
Numéro d'observation
931
Date d'ajout
25/10/1976
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 22/10/76 LE TRIBUNAL DE COMMER- CE DU HAVRE A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DU FONDS POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 6 MOIS COURANT RETROACTIVEMENT DU 30/06/76 AU 31/12/76 A COMPTER DU 22/10/76
Numéro d'observation
86
Date d'ajout
02/02/1976
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 30/01/76 LE TRIBUNAL DE COMMER- CE DU HAVRE A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DU FONDS POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE SIX MOIS COURANT RETROACTIVEMENT DU 31/12/75 AU 30/06/76 A COMPTER DU 30/01/76
Numéro d'observation
236
Date d'ajout
18/07/1975
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 18/07/75 LE TRIBUNAL DE COMMER- CE DU HAVRE A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DU FONDS POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE SIX MOIS ET TROIS JOURS COURANT RE- TROACTIVEMENT DU 28/06/75 AU 31/12/75 A COMPTER DU 18/07/75
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
09/04/1975
Description
PAR ORDONNANCE DU 07/04/75 MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE MR PIERRE GRAVE GERANT DE LA SARL A CONTINUER L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE POUR UNE PERIODE DE 3 MOIS A COMPTER DU 28/03/75 EVENTUELLEMENT RENOUVELABLE A COMPTER DU 07/04/75
Numéro d'observation
71
Date d'ajout
28/03/1975
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 28/03/75 LE TRIBUNAL DE COMMER- CE DU HAVRE A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET A NOMME MAITRE MICHEL BLANCHARD DEMEURANT AU HAVRE 5 PLACE LEON MEYER SYNDIC A COMPTER DU 28/03/75
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AVANTAGES PARTICULIERS : NEANT - CLAUSES D'AGREMENT DES CESSIONNAIRES : SAUF DISPOSITIONS LEGALES CONTRAIRES AGREMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRA- TION LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
VOIR RUBRIQUE OBSERVATIONS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).