Entreprise : JELETRANS - SIREN 370 501 082
Identité
Dénomination
JELETRANS
SIREN (siège)
370 501 082
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1970
Début d’activité
18/09/1970
Date de fin de la personne morale
17/09/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION D'UN FONDS DE TRANSPORTS ROUTIERS SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES LICENCE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS AFFRETEMENTS DE DEMENAGEMENTS TRANSPORTS ROUTIERS LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
152000 EUR
Adresse du siège
AV DU SEIZIEME PORT 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLIER DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
DUTEIL ANTHONY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
JONQUIERE LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/09/1970
Siret
37050108200033
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de transports routiers transport public de marchandises affrètement déménagement toutes opération de garage entretien de véhicules et matériels de transports station-service négoce de matériels et produits se rapportant aux activités de transports
Adresse
AV DU SEIZIEME PORT
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
04/02/2000
Siret
37050108200025
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
CREATION D'ETABLISSEMENT EXPLOITATION DIRECTE ACTIVITE : EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS ROUTIERS TRANSPORTS PUBLIC DE MARCHANDISES AFFRETEMENT DEMENNAGEMENT TOUTES OPERATIONS DE GARAGE ENTRETIEN DE VEHICULES ET MATERIELS DE TRANSPORTS STATION-SERVICE NEGOCE DE MATERIELS ET PRODUITS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES DE TRANSPORTS
Adresse
QUAI DE LA GIRONDE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HANGAR 72
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
37050108200017
Code APE
602L
Adresse
RTE D ETRETAT
76930 , OCTEVILLE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/002220
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée de 50 Ans, soit jusqu'au 17/09/2070
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/000646
Date d'ajout
19/02/2003
Description
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SA NOUVELLE : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - DEMISSION DE MR HENRY MICHEL DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT - DEMISSION DES ADMINISTRATEURS : MR GAUTHIER ALAIN ET LA SOCIETE MTND REPRESENTEE PAR MR PASCHETTA - CONFIRMATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE : MR BELLIER DANIEL ET SUPPLEANT : MR LECOMTE CHRISTIAN TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU HANGAR 72 QUAI DE LA GIRONDE AU HAVRE A L'AVENUE DU 16EME PORT 76600 LE HAVRE - EN CONSEQUENCE LE SIEGE SOCIAL ET LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT SONT DESORMAIS SITUES AVENUE DU 16EME PORT 76600 LE HAVRE - L'ANCIEN SIEGE SOCIAL SITUE HANGAR 72 QUAI DE LA GIRONDE AU HAVRE DEVIENT INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE - ACTES DEPOSES LE 05/02/2003 L'UNION AGRICOLE DU 26/02/2003 Date d'effet : 16/12/2002
Numéro d'observation
F00/008527
Date d'ajout
25/02/2000
Description
DEMISSION ET NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANT : MME SELLE EPSE JEROME GENEVIEVE (RESTE ADMINISTRATEUR) NOUVEAU : MR AUZOU BERNARD DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS PARTANTS : MESSIEURS JEROME (JACQUES) ET LETHUILLIER ETIENNE NOUVEAUX : MR MARSAULT JEAN-PIERRE ET LA SA MANUTENTION TERMINAL NORD DEVELOPPEMENT REPRESENTEE PAR MR AUZOU BERNARD - FIN D'EXPLOITATION DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SITUE A OCTEVILLE SUR MER ROUTE D'ETRETAT ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU HANGAR 72 QUAI DE LA GIRONDE 76600 LE HAVRE EN CONSEQUENCE, L'INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE SISE AU HAVRE HANGAR 72 QUAI DE LA GIRONDE DEVIENT SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT Date d'effet : 04/02/2000
Numéro d'observation
F89/002517
Date d'ajout
25/07/1989
Description
ELEMENTS INCORPORELS DONNES EN LOCATION GERANCE PAR ETIENNE LETHUILLIER A SA JELETRANS A COMPTER DU 01.06.71 REPRIS PAR LE PROPRIETAIRE A COMPTER DU 31.12.88 - ACQUISITION DE CES ELEMENTS INCORPORELS PAR SA JELETRANS A ETIENNE LETHUILLIER RCS LE HAVRE A 366 402 063 66 A 206 - RADIE LE 24.07.1989 - MONTANT :18.000 F JOURNAL DE DARNETAL DU 22.06.1989 - OPPOSITIONS : AU SIEGE DU FONDS VENDU -BODACC DU 20/09/1989 A COMPTER DU 31/12/88
Numéro d'observation
F89/002516
Date d'ajout
25/07/1989
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR JEROME JACQUES A SA JELETRANS - ACHAT DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE MR JEROME JACQUES RCS LE HAVRE A 366 401 909 66 A 190 - RADIE LE 12.07.89 MONTANT : 43.200 F - JOURNAL LE BULLETIN DU 22.06.89 - OPPOSI- TIONS : AU SIEGE DU FONDS VENDU -BODACC DU 20/09/1989 A COMPTER DU 31/12/88
Numéro d'observation
F84/000106
Date d'ajout
04/09/1984
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES LOIS DU 20.12.81 - 03.01.83 - 30.04.83 ET DE LEURS TEXTES D'APPLI- CATION A COMPTER DU 25/06/84
Numéro d'observation
F81/000001
Date d'ajout
28/04/1981
Description
PAR ACTE SSP DU 16 FEVRIER 1981 LA SA GENERALE DE TRACTION A DONNE EN GERANCE LIBRE A LA SA JELETRANS POUR UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION PARTIE D'UN FONDS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES A COMPTER DU 01/03/81
Numéro d'observation
F80/000222
Date d'ajout
31/10/1980
Description
PAR ACTE SSP DES 1ER & 8 JUILLET 1980 LA SA P.DUMONT ET CIE A DONNE EN GERANCE LIBRE A LA SA JELETRANS POUR 1 AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION PARTIE D'UN FONDS DE LOCATION DE VEHICU- LES EXPLOITE AU SIEGE A COMPTER DU 15/07/80
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).