Entreprise : SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - SIREN 368 800 173
Identité
Dénomination
SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
368 800 173
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1968
Date de fin de la personne morale
06/02/2067
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RUE DES PECHEURS 57400 SARREBOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNNER JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Commune de résidence
SARREBOURG
Nom, Prénom(s)
FABRE JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1935
Commune de résidence
EPINAL
Nom, Prénom(s)
HUG ALPHONSE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1913
Commune de résidence
LOGELBACH
Nom, Prénom(s)
HUG BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
STRASBOURG
Nom, Prénom(s)
ISERBYT PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
PLAPPEVILLE
Dénomination
SOCIETE LA VOSGIENNE AGRICOLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
GOLBEY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/02/1968
Siret
36880017300016
Enseigne
EURODIS
Code APE
5710
Origine du fonds
Création
Activité principale
LIAISON ENTRE LE NEGOCE ET L'INDUSTRIE PAR TOUS MOYEN APPROPRIES, ETUDE REALISATION, ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT DE TOUS MOYENS ET ORGANISMES DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES ET SPECIALEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES, ETC...
Adresse
RUE DES PECHEURS
57400 , SARREBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 26 NOVEMBRE 1979 : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 05.10.1979. NOMMINATION EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE MR BERHEIM FRANCOIS, DEMEURANT A COLMAR - 30, AVENUE RAYMOND POINCARE FIXATION DU SIEGE DE LA LIQUIDATION A SARREBOURG - 1, RUE DES PECHEURS. MODIFICATION D'OFFICE DU 03.03.1983 : PAR JUGEMENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ EN DATE DU 23 FEVRIER 1983 LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SA SOCIETE EUROPENNE DE DISTRIBUTION EURODIS A ETE PRONONCEE. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 1er SEPTEMBRE 1981. ME ROGER NOEL - 11, RUE DE MERIC A METZ A ETE DESIGNE COMME SYNDIC. MR GUY FOSSIER A ETE DESIGNE COMME JUGE COMMISSAIRE. RADIATION D'OFFICE DU 13.03.1991. No CHRONO : PAR JUGEMENT DU TGI DE METZ EN DATE DU 27.02.1991. CLOTURE POUR INSUF- FISANCE D'ACTIF LA LIQUIDATION DES BIENS. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).