Entreprise : MUTUELLE COOPERATIVE ABATTAGE - SIREN 368 500 260
Identité
Dénomination
MUTUELLE COOPERATIVE ABATTAGE
SIREN (siège)
368 500 260
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1968
Date de fin de la personne morale
06/03/2067
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme coopérative artisanale à conseil d'administration
Capital social
39223 EUR
Adresse du siège
106 RUE GEORGES CLEMENCEAU 76210 BOLBEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLONCLE PHILIPPE , ANDRE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
LAMBERT DIDIER , DENIS , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
LILLEBONNE
Nom, Prénom(s)
MONNAIE JACQUES , LOUIS , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
MELAMARE
Nom, Prénom(s)
GRIEU JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT LEONARD
Nom, Prénom(s)
VINCENT ROGER , LOUIS , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE ROGER , AUGUSTE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
OCTEVILLE SUR MER
Nom, Prénom(s)
MANSOIS JACQUES , MAURICE , GERMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
BOLBEC
Nom, Prénom(s)
FOLLAIN GILBERT , LUCIEN , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
LILLEBONNE
Nom, Prénom(s)
MONNAIE LEON , FRANCIS , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Commune de résidence
LILLEBONNE
Nom, Prénom(s)
POCHOLLE CLOTAIRE , EDMOND , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
YVETOT
Nom, Prénom(s)
SAUTREUIL JACQUES , BERNARD , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
MONTIVILLIERS
Nom, Prénom(s)
DALIBERT YVES , HUBERT , FERNAND
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Commune de résidence
BOLBEC
Dénomination
SO CO GE RE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BOLBEC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/03/1968
Siret
36850026000014
Enseigne
MUTUELLE COOPERATIVE ARTISANAL
Code APE
151A
Origine du fonds
Création
Activité principale
SANS ACTIVITE
Code APRM
1011ZZ - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Adresse
106 RUE RUE GEORGES CLEMENCEAU A L'ABATTOIR INTERCANTONAL
76210 , BOLBEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOLBEC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1501
Date d'ajout
03/04/2006
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 31/03/2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION (Art. L.621-95 résultant de l'ancienne rédaction du Code de Commerce) Date d'effet : 31/03/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1423
Date d'ajout
30/03/2006
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 MARS 2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M.Jérôme DERUDDER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 17 MARS 2006. Date d'effet : 17/03/2006
Numéro d'observation
3265
Date d'ajout
24/07/2002
Description
LA SOCIETE DEMEURE IMMATRICULEE AU RCS SANS ACTIVITE SUITE A LA VENTE DU FONDS A LA SAS CAPVIA (2002 B 156) - ACTIVITE PRECEDEMMENT EXPLOITEE : L'ABATTAGE DES BETES DES ADHERENTS A L'ABATTOIR INTERCANTONAL DE BOLBEC EVENTUELLEMENT LE TRANSPORT DE CES BETES ET DE LEURS VIANDES LA RECUPERATION DES SOUS-PRODUITS SOUS TOUTES LEURS FORMES LA COMMISSION ET LE COURTAGE Date d'effet : 26/04/2002
Numéro d'observation
2105
Date d'ajout
29/04/2002
Description
Jugement arrêtant le plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/04/2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE : ADMISSION DE PLAN DE CESSION TOTALE SANS LOCATION GERANCE ART.L.621-62 AL.3) A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : PAUL CHERFILS COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : HESS EMMANUEL Date d'effet : 26/04/2002
Numéro d'observation
1798
Date d'ajout
08/04/2002
Description
EN DATE DU : 05/04/2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 2 MOIS COURANT DU 09/03/2002 AU 09/05/2002 Date d'effet : 05/04/2002
Numéro d'observation
1426
Date d'ajout
25/03/2002
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/02/2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. PAUL CHERFILS JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. FRANCOIS TESSIER Date d'effet : 08/02/2002
Numéro d'observation
4140
Date d'ajout
15/10/2001
Description
EN DATE DU : 12/10/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS COURANT DU 09/09/2001 AU 09/03/2002 Date d'effet : 12/10/2001
Numéro d'observation
1192
Date d'ajout
12/03/2001
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/03/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE : REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL (SUR : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : TESSIER FRANCOIS ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : HESS EMMANUEL 14 PLACE DU CHILLOU 76600 LE HAVRE /XXXX/ DIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION REPRESENTANT DES CREANCIERS : PASCUAL BEATRICE 132 BLD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE Date d'effet : 09/03/2001
Numéro d'observation
959
Date d'ajout
27/02/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements MENTION D'OFFICE : EN DATE DU 23/02/2001 DEPOT AU GREFFE DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN CONFORMITE DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 DE L'ENTREPRISE CI-DESSUS MENTIONNEE. Date d'effet : 23/02/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 11.12.1970 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DES 3/4 DU CAPITAL MODIFICATION DU 09.10.1978 LA LIMITE D'AGE DU PRESIDENT EST FIXEE A 80 ANS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).