Entreprise : CARROSSERIE OZANNE SA - SIREN 366 500 064
Identité
Dénomination
CARROSSERIE OZANNE SA
SIREN (siège)
366 500 064
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1966
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
28 RUE LAMARTINE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAPRON YVES , MARCEL , MAURICE
Nom d'usage
CAPRON
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
NORVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1965
Siret
36650006400022
Code APE
502Z
Code APRM
4520AC - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: carrosserie
Origine du fonds
Achat
Activité principale
GESTION D'UNE ENTREPRISE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE ET TOUT CE QUI S'Y RAPPORTE TOLERIE PEINTURE GARNITURE INTERIEURE SIEGES INSTALLATIONS DE SECURITE
Code APRM
4520AC - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: carrosserie
Code APRM
4520AC - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: carrosserie
Adresse
28 RUE LAMARTINE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1966
Siret
36650006400014
Code APE
502Z
Adresse
9 RUE JOSEPH MORLENT
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2787
Date d'ajout
03/07/2007
Description
DISSOLUTION SANS LIQUIDATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL - ASSOCIEE UNIQUE : LA SOCIETE RENOV AUTO (2004 B 487) - ACTES DEPOSES LE 03/07/2007 LE COURRIER CAUCHOIS DU 26/05/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4420
Date d'ajout
20/10/2005
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - ACTES DEPOSES LE 18/10/05 - UNION AGRICOLE DU 29/09/05 Date d'effet : 24/06/2005
Numéro d'observation
3384
Date d'ajout
23/09/2003
Description
Transformation de la société MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SA NOUVELLE : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : CARROSSERIE OZANNE SA NOUVELLE : CARROSSERIE OZANNE - DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR : MR DANIEL OZANNE NOMME EN QUALITE DE GERANT - DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR : MME OZANNE FRANCOISE, D'ADMINISTRATEURS : MESSIEURS PATRICK MESSUS ET GUESDON DOMINIQUE ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE : MR MILLET MARCEL ET SUPPLEANT : MR CASTEL FABRICE - ACTES DEPOSES LE 17/09/2003 LE COURRIER CAUCHOIS DU 09/08/2003 Date d'effet : 27/06/2003
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
05/03/2002
Description
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 650 000 FRS NOUVEAU : 104 000 EUROS ACTES DEPOSES LE 20/02/02 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 13/02/02 Date d'effet : 15/10/2001
Numéro d'observation
875
Date d'ajout
20/02/2001
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU HAVRE 76600 9/13 RUE JOSEPH MORLENT AU HAVRE 76600 - 28 RUE LAMARTINE SANS MAINTIEN D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE A L'ANCIENNE ADRESSE LE COURRIER CAUCHOIS DU 03/02/2001 ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 14/02/2001 Date d'effet : 01/01/2001
Numéro d'observation
2741
Date d'ajout
17/08/1995
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR ANCIEN : MR OZANNE LOUIS (DECEDE) NOUVEAU : MME OZANNE FRANCOISE - A COMPTER DU 19/06/95 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 250 000 FRS NOUVEAU : 650 000 SUITE A L'APPORT FAIT PAR MR DANIEL OZANNE NON INSCRIT AU RCS A LA SA CARROSSERIE OZANNE UNIQUEMENT DES ELEMENTS INCORPORELS ESTIMES A 400 000 FRS D'UNE PARTIE DE FONDS DE COMMERCE DE CARROSSERIE SIS AU HAVRE 9 RUE JOSEPH MORLENT DECLARATIONS DE CREANCES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE ACTES DEPOSES LE 26.07.95 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 02.08.95 BODACC DU 30/09/95 N[ 187 A A COMPTER DU 01/07/95
Numéro d'observation
2452
Date d'ajout
21/07/1995
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR MR LOUIS OZANNE A LA SA CARROSSE- RIE OZANNE A COMPTER DU 30.06.95 - ACHAT PAR LA SA CARROSSERIE OZANNE DE LA MOITIE INDIVISE DU FONDS DE COMMERCE SIS 9 RUE JOSEPH MORLENT LE HAVRE A MR LOUIS OZANNE (RCS LE HAVRE A 362401051 62 A 105) A COMPTER DU 01.07.95 LE HAVRE LIBRE DU 05.07.95 OPPOSITIONS SCP CHATELLIN ET MORVAN NOTAIRES 23 PLACE FOCH SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Numéro d'observation
437
Date d'ajout
20/02/1985
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 20/02/85 - A COMPTER DU 21/12/84
Numéro d'observation
1335
Date d'ajout
31/07/1969
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24/07/66 ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 16/07/69 A COMPTER DU 09/06/69
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).