Entreprise : SOCIETE DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE - SIREN 362 800 773
Identité
Dénomination
SOCIETE DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
Sigle
SOLOG
SIREN (siège)
362 800 773
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1962
Date de fin de la personne morale
12/07/2061
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
1 PL DU PONT A SEILLE 57000 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENAMOUR RICHARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
GOUX DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Vesoul
Nom, Prénom(s)
FRITSCH JEAN-JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Mulhouse
Nom, Prénom(s)
BENAMOUR ALEXANDRA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
STARCK AGNES
Nom d'usage
FACCHINI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
MENTEK IRENE
Nom d'usage
BENAMOUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Metz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/05/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/06/1962
Siret
36280077300016
Enseigne
SOLOG
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'étude, l'organisation et la réalisation de tous ensembles industriels, toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou a tous autres objets similaires.
Adresse
1 PL 1 rue du Pont à Seille
57000 , Metz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8798
Date d'ajout
21/11/2014
Description
N° RG : III 2000167 Jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Metz le 8 mars 2000 : Maître NURDIN, mandataire judiciaire près les tribunaux de la Cour d'Appel de METZ a quitté ses fonctions volontairement. Par ces motifs, le Tribunal transmet l'intégralité des dossiers suivis par l'étude de Maître NURDIN à la SELARL GANGLOFF 6, avenue du Président Kennedy 57000 METZ (RCS 429 209 851).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6578
Date d'ajout
24/09/2014
Description
III 97/1048 - Ordonnance du 18/09/2014 du TGI DE METZ - DESIGNONS M. NICOLAS Jean-Marie en qualité de juge-commissaire
Numéro d'observation
9514
Date d'ajout
01/02/2012
Description
Ordonnance reçue le 1er février 2012 et inscrite le 15 octobre 2012. Par ordonnance d'administration judiciaire du TGI Metz en date du 30 décembre 2011, désignons Pierre Karotsch en qualité de juge commissaire en remplacement de Jean Marie Schaack.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/05/1998
Description
Liquidation judiciaire Jugement du TGI Metz en date du 13 mai 1998 prononcé la liquidation judiciaire. Me Nurdin mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/02/1998
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) Jugement TGI Metz en date du 28 janvier 1998. Constaté la cessation des paiements et en fixe la date au 28 juillet 1996. Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire et la période d'observation pour une durée de six mois. Désigné en qualité de juge commissaire Jean-Claude Schwartz, en qualité de représentant des créanciers Me Paul Nurdin 6 avenue du Président Jf Kennedy à Metz et en qualité d'administrateur judiciaire maître pierre bayle 2 bis rue Winston Churchill à Metz.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).