Entreprise : SA BARBRY CAMBRON ET CIE - SIREN 357 201 185
Identité
Dénomination
SA BARBRY CAMBRON ET CIE
SIREN (siège)
357 201 185
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1957
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
1935 RUE DE LA LYS 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROQUETTE CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
50262 SAINGHIN EN MELANTOIS
Nom, Prénom(s)
DELESALLE MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
CROIX
Nom, Prénom(s)
DELESALLE BERTRAND
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
CROIX
Nom, Prénom(s)
DELESALLE AYMERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
FLEURBAIX
Dénomination
CABINET BRACQ VANDENBURIE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
WASQUEHAL
Dénomination
SAS GUY GEORGES DUPONT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARCQ EN BAROEUL
Dénomination
SOCIETE SOFIDEL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
HELLEMMES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/08/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1928
Siret
35720118500018
Code APE
1330Z - Ennoblissement textile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
BLANCHIMENT TEINTURE APPRET DECATISSAGE FINISSAGE ET IMPRESSION DE TOUTES FIBRES TEXTES NATURELLES OU SYNTHETIQUES
Adresse
1935 RUE 1935 RUE DE LA LYS
62840 , LAVENTIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAILLY SUR LA LYS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7875
Date d'ajout
02/07/2018
Description
Radiation du RCS le 02/07/2018 avec effet au 29/06/2018 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7874
Date d'ajout
02/07/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 29/06/2018, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE ETS BARBRY CAMBRON & CIE (SA) (PROCEDURE OUVERTE LE 16/01/2009 ) Date d'effet : 29/06/2018
Numéro d'observation
2659
Date d'ajout
30/03/2009
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/03/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A ARRETE UN PLAN DE CESSION AU PROFIT DE Messieurs BLANQUART, GHILBERT et LESENEY SUR LA PROCEDURE ETS BARBRY CAMBRON & CIE (SA), MAINTIENT MAITRE Sébastien DEPREUX membre de la SELARL Gérard DUQUESNOY et associés en qualité de liquidateur, Maintient Maître MERCIER, 98 rue Faidherbe - 62400 BETHUNE, avec pour mission de procéder au licenciement et de passer les actes nécessaires à la cession. Date d'effet : 27/03/2009
Numéro d'observation
439
Date d'ajout
20/01/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 16/01/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE ETS BARBRY CAMBRON & CIE (SA) SOUS LE NUMERO 4153920, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR PATRICE DOUCHET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MONSIEUR JEAN CLAUDE MILOT, Mandataire liquidateur : SELARL Gérard DUQUESNOY et associés - 88/90, rue Saint Aubert - 2, square Saint Jean - 1er étage - 62000 ARRAS ET A FIXE AU 12/01/2009 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. CE JUGEMENT A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 28 FEVRIER 2009 ADMINISTRATEUR : MAITRE JEAN LUC MERCIER 98 RUE FAIDHERBE 62400 BETHUNE AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITER POUR TOUS LES ACTES DE GESTION. Date d'effet : 16/01/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3034
Date d'ajout
31/05/2005
Description
EN DATE DU 27/05/2005, JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION AVEC APUREMENT DU PASSIF. LE PAIEMENT S'EFFECTUERA ENTRE LES MAINS DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME JEAN LUC MERCIER, 98 RUE FAIDHERBE 62400 BETHUNE. FIXE LA DUREE DU PLAN A 10 ANS.
Numéro d'observation
2185
Date d'ajout
12/04/2005
Description
EN DATE DU 08/04/2005, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 13/05/2005.
Numéro d'observation
838
Date d'ajout
16/02/2005
Description
EN DATE DU 04/02/2005, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 08/04/2005.
Numéro d'observation
3789
Date d'ajout
13/08/2004
Description
EN DATE DU 11/08/2004, JUGEMENT PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, REGIME GENERAL. JUGE COMMISSAIRE : MME Sophie VALAY-BRIERE OU A DEFAUT LE JUGE LE PLUS RECEMMENT NOMME A LA CHAMBRE COMMERCIALE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MME Claire BERTIN. REPRESENTANT DES CREANCIERS : SELARL G.DUQUESNOY, GALERIE DES TREILLES 18, RUE DU POT D'ETAIN A BETHUNE (62400). ADMINISTRATEUR : MAITRE JEAN-LUC MERCIER, 98 RUE FAIDHERBE 62400 BETHUNE AVEC MISSION D'ASSISTANCE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 06/08/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).