Entreprise : ETABLISSEMENTS TARLOST ET COMPAGNIE - SIREN 354 500 217
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS TARLOST ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
354 500 217
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1954
Date de fin de la personne morale
23/05/2031
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
39026.95 EUR
Adresse du siège
3 RUE GENERAL SARRAIL 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
BP 435
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL FRANCOIS , BERNARD , MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1931
Commune de résidence
SAINTE ADRESSE
Nom, Prénom(s)
LEMESLE GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
HARFLEUR
Nom, Prénom(s)
JOUANNE ANNE-MARIE
Nom d'usage
DUVAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
SAINTE ADRESSE
Nom, Prénom(s)
BOUTE CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
LE HAVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/01/1951
Siret
35450021700014
Enseigne
MULTI-PLASTIC
Code APE
454D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA FABRICATION ET LA VENTE EN GROS DEMI-GROS DETAIL DE HOUSSES STORES DIVERS EN TOUTES MATIERES D'OBJETS EN MATIERES PLASTIQUES AINSI QUE LA POSE DE LETTRES ET ENSEIGNES INTERIEURES ET EXTERIEURES ET LES REVETE- MENTS DE SOLS ET MURS
Adresse
3 RUE 3 RUE DU GENERAL SARRAIL
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
BP 435
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
206
Date d'ajout
17/01/2007
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/01/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA : CLOTURE DU PLAN DE CESSION (Art. L.621-95 résultant de l'ancienne rédaction du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1454
Date d'ajout
31/03/2006
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 MARS 2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M.Jérôme DERUDDER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 17 MARS 2006. Date d'effet : 17/03/2006
Numéro d'observation
541
Date d'ajout
07/02/2001
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/02/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR PAUL CHERFILS JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR DANIEL LOMBART Date d'effet : 02/02/2001
Numéro d'observation
447
Date d'ajout
05/02/1996
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/01/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR LOMBART EN REMPLACEMENT DE MR GIGUET JUGE COMMISSAIRE - A COMPTER DU 19/01/96
Numéro d'observation
2543
Date d'ajout
21/07/1994
Description
LA SOCIETE DEMEURE IMMATRICULEE AU RCS SANS ACTIVITE SUITE A LA VENTE DU FONDS A LA SOCIETE NOUVELLE TARLOST A COMPTER DU 30/04/94
Numéro d'observation
1550
Date d'ajout
02/05/1994
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE 29.04.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE L'ADMISSION DU PLAN DE CESSION TOTALE ARTICLE 61 ALINEA 3 L A NOMME MR LUCIEN GIGUET JUGE-COMMISSAIRE ET ME EUGENE BEILLARD DOMICI- LIE 13 QUAI GEORGE V AU HAVRE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
395
Date d'ajout
07/02/1994
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL (SUR DECLARA TION DE CESSATION DES PAIEMENTS) A NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE : MR LUCIEN GIGUET - EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR : ME BEILLARD DEMEURANT 13 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE AYANT POUR MISSION : DIT QUE L'ADMINISTRA- TEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION - ET EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME VINCENT CATHERINE DEMEURANT 20 RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE A COMPTER DU 04/02/94
Numéro d'observation
270
Date d'ajout
27/01/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements MENTION D'OFFICE : EN DATE DU 25/01/94 DEPOT AU GREFFE DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSE- MENT JUDICIAIRE EN CONFORMITE DE LA LOI DU 25/01/85 DE LA SA ETS TARLOST ET CIE A COMPTER DU 25/01/94
Numéro d'observation
3148
Date d'ajout
28/09/1993
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SIS A CAEN A COMPTER DU 31/12/1982
Numéro d'observation
3017
Date d'ajout
26/08/1992
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 26/08/1992 - L'UNION AGRICOLE DU 13/08/1992 A COMPTER DU 05/08/1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/01/1985
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS LEGALES EN VI- GUEUR - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 18/01/85 LES AFFICHES DE NOR- MANDIE DU 09/01/85 A COMPTER DU 22/12/84
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
28/05/1969
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC L'ARTICLE 499 DE LA LOI DU 24/07/66 - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 25/04/69 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 18/04/69 A COMPTER DU 17/03/69
Numéro d'observation
638
Date d'ajout
10/11/1955
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA - NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINIS- TRATION - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 28/10/55 LE PROGRES DE BOLBEC DU 29/10/55 A COMPTER DU 10/10/55
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
VOIR RUBRIQUE OBSERVATIONS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LES CESSIONS D'ACTIONS ENTRE ACTIONNAIRES AINSI QUE LES TRANSMISSIONS PAR VOIE DE SUCCESION LIQUIDATION DE COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE EPOUX OU DE CESSION SOIT A UN CONJOINT UN ASCENDANT OU DESCENDANT PEUVENT ETRE EFFECTUEES LIBREMENT - TOUTES AUTRES CESSIONS OU TRANSMISSIONS D'ACTIONS SONT SOUMISES A L'AGREMENT PREALABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRA- TION LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 256 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 39 026.95 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).