Entreprise : ANDRE VALOIS ET CIE - SIREN 354 500 027
Identité
Dénomination
ANDRE VALOIS ET CIE
SIREN (siège)
354 500 027
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1954
Début d’activité
01/12/1946
Date de fin de la personne morale
15/04/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Commerce de rhums vins de liqueurs en gros et autres liquides Spiritueux le transit la consignation et plus spécialement l'exploitation du fonds de commerce d'entrepôt de liquides
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
236925 EUR
Adresse du siège
AV DU CANTIPOU 76700 HARFLEUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CAMP DOLENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAYOT JOSE , MARIE-JOSEPH , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
GROS MORNE (MARTINIQUE)
Nom, Prénom(s)
PASCAUD NOELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BOULOGNE BILLANCOURT
Dénomination
CABINET FPM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1946
Siret
35450002700033
Nom commercial
MAISON PAUL FORET - ANDRE VALOIS & CIE
Enseigne
RHUM MONNA COMMERCIALE HAVRAISE D'IMPORTATION ETS RODRIGUE SILVIA CIE FRSE DE CONDITIONNEMENT L'UNION PORTUGAISE
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de rhums vins de liqueurs en gros et autres liquides Spiritueux le transit la consignation et plus spécialement l'exploitation du fonds de commerce d'entrepôt de liquides
Adresse
AV DU CANTIPOU
76700 , HARFLEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CAMP DOLENT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1954
Siret
35450002700017
Code APE
513J
Adresse
35 RUE GABRIEL PERI
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
35450002700025
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
RUE DE LA FERME DAMBUC
76700 , GONFREVILLE-L'ORCHER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE L'ESTUAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3420
Date d'ajout
20/08/2008
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 15/07/2008 : Ancienne adresse : RN 15 PARC DE L'ESTUAIRE RUE DE LA FERME DAMBUC 76700 GONFREVILLE L'ORCHER Nouvelle adresse : Zac du Campdolent - Avenue du Cantipou 76700 Harfleur Transfert du siège social à compter du 15/07/2008 : Ancienne adresse : RN 15 PARC DE L'ESTUAIRE RUE DE LA FERME DAMBUC 76700 GONFREVILLE L ORCHER Nouvelle adresse : Zac du Campdolent - Avenue du Cantipou 76700 Harfleur - Actes déposés le 20/08/2008 Les Affiches de Normandie du 06/08/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
329
Date d'ajout
31/01/2003
Description
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SA NOUVELLE : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR HAYOT JOSE NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT - DEMISSION DES ADMINISTRATEURS : MESSIEURS HAYOT YVES, DELEBARRE FRANCOIS, DE SOYE MICHEL (IL QUITTE EGALEMENT SES FONCTIONS DE VICE-PRESIDENT & DIRECTEUR GENERAL) SOCIETE INDUSTRIELLE DE SUCRERIE REPRESENTEE PAR MR CAYARD JEAN-PIERRE MR LOUVEAU DE LA GUIGNERAYE DOMINIQUE, MR MARCELINE HENRI ET LA COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT CARAIBE REPRESENTEE PAR MR PRESENT MARCEL - CONFIRMATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE : MME FRANCOISE DE POMPIGNAN-MAUGEE ET SUPPLEANT : MME PASCAUD NOELLE - ACTES DEPOSES LE 27/01/2003 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 29/01/2003 Date d'effet : 10/12/2002
Numéro d'observation
1278
Date d'ajout
16/03/2001
Description
DEMISSION DU DIRECTEUR ADJOINT : MR SAINT-DENIS GUY A COMPTER DU 08/03/99 CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : MAISON PAUL FORET ANDRE VALOIS & CIE SUCCESSEURS NOUVELLE : ANDRE VALOIS ET CIE - LA SOCIETE MAINTIENT SON NOM COMMERCIAL : MAISON PAUL FORET - ANDRE VALOIS & CIE DEMISSION ET NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE NOUVEAU : MME DE POMPIGNAN-MAUGEE FRANCOISE ET SUPPLEANT PARTANT : MR CASTAGNET DAMIEN NOUVEAU : MME PASCAUD NOELLE, NOMINATIION D'ADMINISTRATEURS : MR MARCELINE HENRI ET LA COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT CARAIBE REPRESENTEE PAR MR PRESENT MARCEL - ACTES DEPOSES LE 16/03/2001 LES AFFICHES DE NORMANDIE DES 01/09 & 13/10/99 Date d'effet : 25/06/1999
Numéro d'observation
1280
Date d'ajout
16/03/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL ANCIEN : 236 925 EUROS NOUVEAU : 473 850 EUROS PUIS REDUCTION DU CAPITAL ANCIEN : 473 850 EUROS NOUVEAU : 236 925 EUROS CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ACTES DEPOSES LE 16/10/2000 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 11/10/2000 Date d'effet : 04/09/2000
Numéro d'observation
1290
Date d'ajout
23/03/1998
Description
FIN D'EXPLOITATION DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SITUE AU HAVRE 35 RUE GABRIEL PERI ET OUVERTURE D'UN NOUVEAU PRINCIPAL ETABLISSEMENT A GONFREVILLE L'ORCHER RN 15 PARC DE L'ESTUAIRE RUE DE LA FERME DAMBUC EGALEMENT NOUVELLE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01/09/1997 - ACTES DEPOSES LE 18/03/1998 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 11/03/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 19.08.1969 MISE EN HARMONIE DES STATUTS MODIFICATION DU 02.08.1985 MISE EN HARMONIE DES STATUTS A COMPTER DU 25.06.1985 SUITE RUBRIQUE ENSEIGNE: L'UNION COMMERCIALE ANTILLAISE L
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).