Entreprise : SCI JOCKPRA - SIREN 354 015 133
Identité
Dénomination
SCI JOCKPRA
SIREN (siège)
354 015 133
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1990
Début d’activité
14/12/1989
Date de fin de la personne morale
31/01/2030
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, aménagement, propriété, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous biens meubles et immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
QUAI FOULON 97110 POINTE A PITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOYON SAINTE-CROIX , GINETTE
Nom d'usage
PRAVAZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
PRAVAZ VERONIQUE , BERNADETTE
Nom d'usage
BOISSY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
PRAVAZ CATHERINE , MARIE , FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/12/1989
Siret
35401513300011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, aménagement, propriété, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous biens meubles et immeubles
Autres Activités
Acquisition, aménagement, propriété, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous biens meubles et immeubles
Adresse
QUAI FOULON
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2380
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/06/2011 : Modification qualité : PRAVAZ Catherine, associé devient Co-Gérant associéModification qualité : PRAVAZ Sainte-Croix Ginette, gérant devient gérant-associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4058
Date d'ajout
12/12/1997
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT:PRAVAZ JOSEPH GREGOIRE NOUVEAU GERANT:NOYON GINETTE EPSE PRAVAZ A CPTER DU 03.09.97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).