Entreprise : SCI MORICE - SIREN 353 964 257
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2021)
Dénomination
SCI MORICE
SIREN (siège)
353 964 257
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1990
Date de fin de la personne morale
09/04/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
23 AV DES MURIERS 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORICE BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
DESGUEZ NICOLE , JOSETTE
Nom d'usage
MORICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2015
Siret
35396425700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 AV DES MURIERS
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/02/1990
Siret
35396425700011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
16 RUE 16 RUE Saint Vit
67700 , SAVERNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAVERNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/015080
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Radiation en date du 31/05/2021 - Clôture des opérations de liquidation 26/04/2021 (Assemblée générale en date du 26/04/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/012746
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 09/04/2021 - Siège de la liquidation : 23 Avenue des Mûriers 38240 MEYLAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 16/04/2021
Numéro d'observation
F21/012746
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 09/04/2021
Numéro d'observation
99999
Date d'ajout
02/11/2015
Description
Radiation d'office
Numéro d'observation
F15/017285
Date d'ajout
20/10/2015
Description
Transfert du principal établissement au 23 Avenue des Mûriers 38240 MEYLAN à compter du 01/11/2015
Numéro d'observation
F15/017285
Date d'ajout
20/10/2015
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 16 Rue Saint-Vit 67700 SAVERNE (Greffe du Tribunal de Commerce de Saverne) Nouveau siège social : 23 Avenue des Mûriers 38240 MEYLAN à compter du 01/11/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).