Entreprise : CUMA DE L OCEANE - SIREN 353 814 148
Identité
Dénomination
CUMA DE L OCEANE
SIREN (siège)
353 814 148
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1990
Début d’activité
12/02/2018
Date de fin de la personne morale
12/03/2089
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
60.98 EUR
Adresse du siège
LA POUSSINIERE 53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
POTTIER PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Vaiges
Nom, Prénom(s)
GOUGEON Quentin
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Vaiges
Nom, Prénom(s)
GARNIER Antoine
Qualité
Trésorier
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Vaiges
Nom, Prénom(s)
MONNIER Pierre
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Vaiges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/02/2018
Siret
35381414800022
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Adresse
LA POUSSINIERE
53150 , LA CHAPELLE-RAINSOUIN - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
7234
Date d'ajout
19/10/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/08/2020 : Partant : GOUGEON Dominique, Trésorier Nouveau : GARNIER Antoine, Aristide, Emile, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5921
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 12/02/2018 : Ancienne adresse : " la Vivanière " 53480 Vaiges Nouvelle adresse : la Poussinière 53150 La Chapelle Rainsouin Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/02/2018 : Partant : DUBOIS Bertrand, Secrétaire Partant : MONNIER Jean-Baptiste, Vice-président Partant : POTTIER Michel, Président Nouveau : POTTIER Pierre, Michel, Vice-président Nouveau : MONNIER Gilles, Jean-Baptiste, Président Nouveau : MONNIER Pierre, Jean, Maurice, Secrétaire Modifié : GOUGEON Dominique, Trésorier
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).