Entreprise : SOCIETE VETERINAIRE DES AYVELLES - SIREN 353 780 232
Identité
Dénomination
SOCIETE VETERINAIRE DES AYVELLES
SIREN (siège)
353 780 232
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1990
Date de fin de la personne morale
11/03/2030
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
83454.24 EUR
Adresse du siège
32 B RUE DU BOURG 08000 LES AYVELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROISIER BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
BAIRON ET SES ENVIRONS
Nom, Prénom(s)
WARMOES THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Le Mont-Dieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
35378023200040
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Médecine et chirurgie des animaux
Adresse
32 B RUE DU BOURG
08000 , LES AYVELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
35378023200016
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
08350 , CHEMERY-CHEHERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1990
Siret
35378023200032
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
23 RTE DE MEZIERES
08160 , FLIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1990
Siret
35378023200024
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
RUE DES 4 FILS AYMON
08390 , BAIRON ET SES ENVIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
16/05/2024
Description
Procés verbal en date du 14-03-2024 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique Les cerisiers 451 829 865 RCS NANTERRE, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Les petites affiches Matot Braine du 29-03-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
30/04/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
12/03/2020
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile professionnelle SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 29-02-2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/03/1990
Description
Historique : --- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPIT AL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PA R LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 D U 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 368 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 208 687.46 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/03/1990
Description
Historique : --- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPIT AL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PA R LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 D U 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 368 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 208 687.46 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).