Entreprise : SOFIFA INTERNATIONAL - SIREN 353 733 850
Identité
Dénomination
SOFIFA INTERNATIONAL
SIREN (siège)
353 733 850
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1990
Date de fin de la personne morale
28/02/2089
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
4 PL DE LA CONCORDE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEUSCHER JEAN-PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COMMEAU ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BALME EDMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Fontenay le Fleury
Nom, Prénom(s)
HUOT DE SAINT ALBIN , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEPLE GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Joinville le Pont
Dénomination
SOCIETE ANONYME SOFIFA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris CEDEX 16
Dénomination
SOCIETE APPLITEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/01/1990
Siret
35373385000021
Code APE
514N
Origine du fonds
Création
Activité principale
TANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE QUE SUR LES TERRITOIRES DES ETATS ETRANGERS : L'ETUDE, LA CREATION, LA MISE ENVALEUR, L'EXPLOITATION, LE FINANCEMENT DE TOUTES AFFAIRES OU ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, IMMOBILIERES.
Adresse
4 PL 4 place de la Concorde
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
90178
Date d'ajout
22/04/1995
Description
JUGEMENT DU -18.04.95- REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M -M.ALLAROUSSE-
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
18/01/1993
Description
JUGEMENT DU 18 01 1993 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NUMERO 92/2895 JUGE COMMISSAIRE: M CHENESSEAU LIQUIDATEUR: MAITRE PENET 3 RUE DU RENARD 75004 PARIS - FIXE LE DELAI DE DECLARATION DE CREANCES A 3 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. FIN DE MISSION DE MAITRE CHAVAUX ADMINISTRATEUR ET DE M CHASSAIS JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
26/08/1992
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 26 08 1992 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LA POURSUITE L'EXPLOITATION JUSQU'AU 25 12 1992 SOIT POUR 4 MOIS. NOMME ADMINISTRATEUR ME CHAVAUX 140 AVENUE VICTOR HUGO PARIS 75116 AVEC MISSION D ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION..
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
23/07/1992
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGEMENT DU 23 07 1992 NO 92/2895 CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 02 07 1992 JUGE CRE MR CHENESSEAU, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MR CHASSAIS REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE PENET 3 RUE DU RENARD PARIS (75004) FIN DE LA PERIODE D'ENQUETE AU 26 AOUT 1992 FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT
Numéro d'observation
42983
Date d'ajout
03/07/1992
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 02 07 1992 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).