Entreprise : SOC ELECTRON MONTAGE CABLAGE INSTAL SERV - SIREN 353 733 066
Identité
Dénomination
SOC ELECTRON MONTAGE CABLAGE INSTAL SERV
Sigle
SEMCIS
SIREN (siège)
353 733 066
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1990
Date de fin de la personne morale
04/03/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
190561.27 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU PETIT ALBI 95800 CERGY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT B-201
BP 8369
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBALAN ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Us
Nom, Prénom(s)
RIVES RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DUPUY JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
LA FLOTTE EN RE
Nom, Prénom(s)
FROMANTIN XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
LA COMPAGNIE PARISIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE C.P.E.C.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/02/1990
Siret
35373306600024
Code APE
322A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Le montage, le câblage, et la réalisation d'installations électroniques toutes prestations de services afférents aux activités ci-dessus spécifiées
Adresse
21 RUE 21 Rue DU PETIT ALBI
95800 , CERGY SAINT CHRISTOPHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT B-201
BP 8369
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/02/1997
Siret
35373306600032
Code APE
322A
Adresse
2 RUE DES DEUX PONTS
75004 , PARIS 4 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ILE ST LOUIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1990
Siret
35373306600016
Code APE
322A
Adresse
CHS JULES CESAR
95520 , OSNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES BEAUX SOLEILS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10476
Date d'ajout
31/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 31/01/2003 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5287
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
16742
Date d'ajout
05/02/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 02/02/2001 , arrêtant le plan de cession au profit de Sa Tibco le bois Cholet B.p. 9 44860 St Aignan de Granlieu . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Hamamouche 69 rue saint martin 95300 Pontoise , maintient représentant des créanciers Me Canet 1 rue de la citadelle 95300 Pontoise , maintient administrateur Me Hamamouche , nom du juge commissaire : M. rousset , sous le numéro 00j00371
Numéro d'observation
17328
Date d'ajout
15/12/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 15/12/2000 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
11547
Date d'ajout
29/08/2000
Description
Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé en date du 28/08/2000 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 00j00371 , date de cessation des paiements le 29/05/2000 , et a désigné juge commissaire m. rousset , juge commissaire suppléant m. Souc , administrateur me Hamamouche 69 rue saint martin 95300 Pontoise avec pour mission de Assistez le débiteur dans tous les actes concernant la gestion , représentant des créanciers me Canet 1 rue de la citadelle 95302 Cergy Pontoise cedex . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
11443
Date d'ajout
24/08/2000
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise , en date du 24/08/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).