Entreprise : LEVITAN - SIREN 353 625 635
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/1998)
Dénomination
LEVITAN
SIREN (siège)
353 625 635
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1991
Date de fin de la personne morale
21/07/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
500000 Francs français
Adresse du siège
33 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SA GEORGES GREGOIRE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ALLART BERTHE EPSE EPASSY MBOKA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
SAINT GRATIEN
Nom, Prénom(s)
BRUNET CHRISTIAN DIT CHRISTIAN LEVITAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Villiers-le-Bel
Nom, Prénom(s)
ARBOUIN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Couthenans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1989
Siret
35362563500027
Code APE
524J
Origine du fonds
Création
Activité principale
La création l édition la production la commercialisation la distribution l exploitation de tous produits de phonographie et produits assimilés de toute nature
Adresse
33 RUE ADRESSE POSTALE ROISSY CHARLESDE GAULLE 95940 BP 50317 33 Rue DES VANESSES
93420 , Villepinte - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC PARIS NORD II BAT C
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66279
Date d'ajout
27/02/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24/02/1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
66280
Date d'ajout
27/02/1998
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/09/1994
Description
Par jugement d'administration judiciaire en date du 14.09.94, le Tc de Bobigny après en avoir délibéré : - remplace Mr Cavanna juge cre par Mr Dory - remplace Mr Courtheoux juge Sup par Mr Coste
Numéro d'observation
48134
Date d'ajout
12/05/1992
Description
Par jugement en date du 12.05.92 Le tribunal de commerce de Bobigny A prononcé la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Mr Cavanna, juge Sup Mr Courtheoux Liquidateur : Me Moyrand jacques 22 ave de la div Leclerc 93012 Bobigny cedex. Me t fin a la mission de me Schmitt en qualité d'administrateur. À fixe le délai de déclaration des créances a quatre mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement
Numéro d'observation
64072
Date d'ajout
11/02/1992
Description
Par jugement en date du 11.02.92 Le T.C. a décidé la poursuite d'activité de La sa Lévitan Pour une durée expirant le 14.06.92 (quatre mois) .A maintenu juge cré. Mr Cavanna , Juge Sup. Mr Courtheoux Et représentant des créanciers Me Moyrand jacques 22 ave de la div Leclerc 93012 Bobigny cedex. Maintient me Schmitt 18 rue de lorraine 93000 Bobigny en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion. À renvoyé l'affaire à l'audience du 25.02.92 à 9h15.
Numéro d'observation
53576
Date d'ajout
14/01/1992
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairejugement du 14.01.92 N° 8011/91 Cessation des paiements en date du 25/07/91. Représentant légal : brunet Christian dit Lévitan c Bp 50137 95940 Roissy Charles De Gaulle Juge cré Mr Cavanna, juge Sup Mr Courtheoux. Administrateur : me Schmitt Dominique 18 rue de lorraine 93012 Bobigny Représentant des créanciers : Mr Moyrand jacques 22 ave de la div Leclerc 93012 Bobigny cedex. Représentant des salariés : Tilan Daniel 11 bis allée des genets 91940 Les ulis. Fixe au 14.02.92, la fin de la période d'enquête
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).