Entreprise : SARL LES HAUTES RIVES - SIREN 353 583 552
Identité
Dénomination
SARL LES HAUTES RIVES
SIREN (siège)
353 583 552
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1989
Date de fin de la personne morale
11/12/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
25 CHE DU MAS VERT 30700 UZES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TREBUCQ BERNARD , ANDREW
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/08/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2020
Siret
35358355200024
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
25 CHE DU MAS VERT
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/1989
Siret
35358355200016
Enseigne
HOTEL LES HAUTES RIVES
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
HOTEL MEUBLE
Adresse
73570 , BRIDES-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/035784
Date d'ajout
09/11/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 03/11/2022 - Siège de la liquidation : 25 Chemin du Mas Vert 30700 UZES - Publicité dans un journal d'annonces légales : actu.fr du 05/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/035784
Date d'ajout
09/11/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/11/2022
Numéro d'observation
F22/035784
Date d'ajout
09/11/2022
Description
Modification relative aux dirigeants TREBUCQ Bernard Andrew nom d'usage : TREBUCQ Bernard n'est plus gérant TREBUCQ Bernard Andrew nom d'usage : TREBUCQ Bernard devient liquidateur à compter du 03/11/2022
Numéro d'observation
21833
Date d'ajout
29/11/2021
Description
Radiation d'office du RCS Chambéry le 29/11/2021 avec effet au 29/11/2021
Numéro d'observation
15548
Date d'ajout
27/08/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/03/1990
Description
Historique des observations depuis le 14/03/1990 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 303 le 14/03/1990 --- Publicité au Journal : "LA SAVOIE" --- Parution au Journal le 08/12/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).