Entreprise : SCI LES ASCLEPIADES - SIREN 353 528 557
Identité
(Entreprise radiée le 19/01/2022)
Dénomination
SCI LES ASCLEPIADES
SIREN (siège)
353 528 557
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1990
Date de fin de la personne morale
11/02/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
3 AV DU 11 NOVEMBRE 37250 SORIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KRUST PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Sorigny
Nom, Prénom(s)
AUGER FRANCK , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Chambray-lès-Tours Cedex
Nom, Prénom(s)
CADEAU CECILE , MARIE , THERESE , GABRIELLE
Nom d'usage
PARDO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Montbazon
Nom, Prénom(s)
BOTELLA MARIE-LINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Joué-lès-Tours
Nom, Prénom(s)
GUAY JEAN , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Tours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/12/1989
Siret
35352855700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété administration exploitation par voie de location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, restauration et construction de tous immeubles, généralement toutes opérations se rapportant à cet objet
Adresse
3 AV rue du 11 Novembre
37250 , Sorigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
19/01/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-08-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
25/10/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-08-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : RENAISSANCE LOCHOISE DU : 13-10-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).