Entreprise : SCI MCP - SIREN 353 498 710
Identité
Dénomination
SCI MCP
SIREN (siège)
353 498 710
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1990
Début d’activité
04/01/1990
Date de fin de la personne morale
14/02/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition construction administration et exploitation par bail ou tout autre moyen de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
AV DE BOURG 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR PINELLI ALPHONSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENON MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
PINELLI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Hauteville-Lompnes
Nom, Prénom(s)
PINELLI ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Hauteville-Lompnes
Nom, Prénom(s)
PINELLI PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Lyon 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
PINELLI RAPHAEL , JEAN , FRANCOIS , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
PINELLI FABIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Niort
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1990
Siret
35349871000014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition construction administration et exploitation par bail ou tout autre moyen de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Acquisition construction administration et exploitation par bail ou tout autre moyen de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis
Adresse
AV DE BOURG
01110 , PLATEAU D'HAUTEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR PINELLI ALPHONSE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1040
Date d'ajout
31/08/2005
Description
Changement de membre(s) Mme MENON ep. PINELLI Marie-Claude est nommée gérante suite à la démission de M. POGGIALI Patrick à compter du 22 août 2005. COURRIER ECONOMIE DU 01/09/2005. Date d'effet : 22/08/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 000.00 FRF nouveau montant : 304.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).