Entreprise : SCI ROUSSILLE RECOUVRANCE - SIREN 353 290 174
Identité
(Entreprise radiée le 05/02/2020)
Dénomination
SCI ROUSSILLE RECOUVRANCE
SIREN (siège)
353 290 174
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1990
Date de fin de la personne morale
25/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
299562.32 EUR
Adresse du siège
33 AV DE L'ESPERANCE 79000 NIORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD CATHERINE
Nom d'usage
ORRU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
ITALIE
Nom, Prénom(s)
BERNARD CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BERNARD PHILIPPE , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Niort
Nom, Prénom(s)
BERNARD THIERRY , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
ROZE JACQUELINE , SUZANNE , ARLETTE
Nom d'usage
MIGAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1925
Commune de résidence
Niort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/12/1989
Siret
35329017400013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat gestion immeubles
Adresse
33 AV 33 V DE L ESPERANCE SAINT LIGUAIRE
79000 , Niort - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
894
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 05/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/08/2019
Description
Dissolution à compter du 05/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/06/2019, liquidateur : BERNARD Thierry Jean Marie, siège de la liquidation : 15 Rue DES QUATRE VENTS 92380 Garches, parution de la publicité légale : NOUVELLE REPUBLIQUE en date du 18/08/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).