Entreprise : PONCET BOIS HOLDING FRANCE - SIREN 353 289 374
Identité
Dénomination
PONCET BOIS HOLDING FRANCE
SIREN (siège)
353 289 374
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1990
Date de fin de la personne morale
08/02/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
3 RUE LEON FOURNIER 38130 ECHIROLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONCET ISABELLE , ALICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Moirans
Nom, Prénom(s)
PONCET PAUL , JOSEPH , AUGUSTE , LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1925
Commune de résidence
Moirans
Nom, Prénom(s)
PUGNIET BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
TASSY PIERRE , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
BOURGUIGNON JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BOCCA PATRICE , JEAN , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Moirans
Nom, Prénom(s)
JASSY CATHERINE , PAULETTE
Nom d'usage
BALLY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
HILARION LOUIS , JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
Sassenage
Dénomination
PIERRE TASSY HOLDING
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Échirolles
Dénomination
STE D'ETUDES D'INFORMATIQUE ET GESTION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sassenage
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/11/1989
Siret
35328937400012
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés ou dans tous groupes Français ou étrangers, réalisant toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières ou immobilières.
Adresse
3 RUE 3 Rue Léon Fournier
38130 , Échirolles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le 12.01.1990 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 15.12.1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).