Entreprise : SOC CIVILE MAXIME - SIREN 353 166 002
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
SOC CIVILE MAXIME
SIREN (siège)
353 166 002
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1990
Date de fin de la personne morale
31/01/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
32014.29 EUR
Adresse du siège
41 RUE DE MARTINPREY 02110 AISONVILLE-ET-BERNOVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAEYMAN SYLVIE
Nom d'usage
LECOUVEZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Savigny-le-Temple
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/1989
Siret
35316600200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété de tous immeubles
Adresse
41 RUE 41 rue de Martimprey
02110 , Aisonville-et-Bernoville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/02/1990
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : PICARDIE LA GA ZETTE DU 26 12 1989 DEPOT AU GREFE DU 16 1 1990 IN SC. MODIF. DU 7 JUILLET 1998 AUX TERMES D'UN ACTE RECU PAR MAITRE JUMERE LOU- GRAND, EN DATE DU 29 M AI 1998, IL A ETE CONSTATE * LA DEMISSION DE SES F ONCTIONS DE GERANT DE MR OLIVIER NICOLAS ; * LA NO MINATION EN QUALITE DE GERANTE DE MME SYL VIE CLAE YMAN EP. LECOUVEZ ; * DEPOT D'ACTES DU 7 JUILLET 1 998 * JOURNAL DE PUBLICITE : PICARDIE LA GAZETTE D U 16 JUIN 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).