Entreprise : SCI ARNAUD - SIREN 353 162 258
Identité
Dénomination
SCI ARNAUD
SIREN (siège)
353 162 258
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1990
Début d’activité
18/01/1990
Date de fin de la personne morale
28/01/2039
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'administration de tous immeubles bâtis ou non bâtis et notamment la gestion et l'administration des immeubles qui seront apportés à la société et de tous ceux qui pourraient lui être apportés par la suite. Toutes opérations se rattachant à l'objet social sans modifier son caractère essentiellement civil.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
153973.51 EUR
Adresse du siège
45 RTE DE TARASCON 13990 FONTVIEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAUD PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
FONTVIEILLE
Nom, Prénom(s)
ARNAUD PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
FONTVIEILLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/1990
Siret
35316225800019
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'administration de tous immeubles bâtis ou non bâtis et notamment la gestion et l'administration des immeubles qui seront apportés à la société et de tous ceux qui pourraient lui être apportés par la suite. Toutes opérations se rattachant à l'objet social sans modifier son caractère essentiellement civil.
Adresse
45 RTE DE TARASCON
13990 , FONTVIEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
924
Date d'ajout
16/04/2007
Description
REGULARISATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES : CHANGEMENT DE QUALITE : ARNAUD ANDRE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ MODIFIE : ARNAUD PHILIPPE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL MODIFIE : ARNAUD PIERRE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL PV DEPOT N°417 LE 16.04.2007
Numéro d'observation
68
Date d'ajout
20/01/1993
Description
LE CAPITAL SOCIAL A ETE PORTE A LA SOMME DE 1.010.000 FRANCS A COMPTER DU PREMIER JANVIER 1993. PV.DEPOT LE 20/01/1993 N[27-LA LIBERTE DU 09/01/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 010 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 153 973.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).