Entreprise : ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER - SIREN 353 091 010
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS R.CHEVALIER
SIREN (siège)
353 091 010
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
18/01/2040
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
En France et à l'étranger la construction métallique, la couverture, le bardage, la métallerie, la chaudronnerie
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
1200000 EUR
Adresse du siège
ZI DE KERSUGUET 22600 LOUDEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUTHIER LOIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
G.F.C.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Loudéac
Dénomination
2 ET 2 AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Betton
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35309101000010
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
En France et à l'étranger la construction métallique, la couverture, le bardage, la métallerie, la chaudronnerie
Adresse
ZI DE KERSUGUET
22600 , LOUDEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/2019
Siret
35309101000036
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
étude, métré et chiffrage de projets constructions
Adresse
RUE DES ILES KERGUELEN
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'AFFAIRES EDONIA BAT E
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3178
Date d'ajout
09/10/2003
Description
DEMISSION DE MR RAYMOND CHEVALIER EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE (QUI RESTE ADMINISTRATEUR) Date d'effet : 31/07/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4014
Date d'ajout
28/11/2002
Description
NOMINATION DE MR JEAN-MARC CHEVALIER EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR RAYMOND CHEVALIER,DEMISSIONNAIRE. NOMINATION DE MR JEAN-MARC CHEVALIER EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL. NOMINATION DE MR RAYMOND CHEVALIER EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. Date d'effet : 15/11/2002
Numéro d'observation
3312
Date d'ajout
10/10/2002
Description
NOMINATION DE MR PIERRE MORVAN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE EURODIT. Date d'effet : 20/09/2002
Numéro d'observation
88
Date d'ajout
11/01/2000
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 2 000 000 FRS A 3 279 785 FRS. PUIS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 500 000 EUROS Date d'effet : 21/09/1999
Numéro d'observation
958
Date d'ajout
26/03/1997
Description
CONCERNE LE FONDS DE CONSTRUCTION METALLIQUE, COUVERTURE, BARDAGE, METALLERIE, CHAUDRONNERIE SIS A LOUDEAC 22600, ZI DE KERSUGUET : FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR MR ET MME RAYMOND CHEVALIER A COMPTER DU :31/01/97 ET ACHAT DU FONDS PAR LE LOCATAIRE GERANT A COMPTER DU 31.01.1997 ANCIENS PROPRIETAIRES : MR ET MME RAYMOND CHEVALIER PRIX : 600 000 FRS INSERTION : LA PRESSE D'ARMOR DU 15.02.1997 OPPOSITIONS : ETUDE DE ME LE VERRE,20 RUE DU PAVILLON, 22600 LOUDEAC
Numéro d'observation
392
Date d'ajout
30/01/1996
Description
NOMINATION DE MESSIEURS CHEVALIER JEAN-MARC ET HERVE EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS EN REMPLACEMENT DE MME CHEVALIER YVETTE ET MR LE COUARHER ALFRED DEMISSIONNAIRES A COMPTER DU :14/10/95
Numéro d'observation
789
Date d'ajout
21/03/1995
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 31/03 ANCIENNE DATE : 31/12 A COMPTER DU :31/12/94 NOMINATION DE LA SOCIETRE COMEXPERT REPRESENTEE PAR MR SCHUMACHER B. EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE FITAUDIT REPRESENTEE PAR MR LOLON Y. DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :20/02/95
Numéro d'observation
3597
Date d'ajout
01/12/1994
Description
NOMINATION DE MR CHEVALIER JEAN-MARC EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MME CHEVALIER YVETTE DEMISSIONNAIRE MME CHEVALIER YVETTE RESTE ADMINISTRATEUR A COMPTER DU :04/07/94
Numéro d'observation
2318
Date d'ajout
09/08/1993
Description
NOMINATION DE LA STE FITAUDIT DONT LE REPRESENTANT PERMANENT EST MR LOLON Y. EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, EN REMPLACEMENT DE MR OLLIVIER R. NOMINATION DE LA STE EURODIT DONT LE REPRESENTANT PERMANENT EST MR VAN GORKUM PH. EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE LA STE AUDICOM DONT LE REPRESENTANT PERMANENT EST MR COLLIN P. DEMISSIONNAIRE. A COMPTER DU :10/04/93
Numéro d'observation
929
Date d'ajout
31/03/1993
Description
NOMINATION DE MR A. LE COUARHER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 15.02.1993 EN REMPLACEMENT DE MME M. CHEVALIER DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 19.01.1993.
Numéro d'observation
2781
Date d'ajout
03/09/1992
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 2 000 000 FRANCS A COMPTER DU 28.07.1992
Numéro d'observation
2685
Date d'ajout
26/09/1990
Description
CONCERNE LE FONDS SIS 33 RUE DE PONTIVY A LOUDEAC FIN DE LA LOCATION GERANCE A COMPTER DU :31/07/90
Numéro d'observation
2685
Date d'ajout
26/09/1990
Description
NOUVEL ADMINISTRATEUR MME CHEVALIER YVETTE EN REMPLACEMENT DE MR LE COUARHER ALFRED. MME CHEVALIER EST ENSUITE NOMMEE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT A COMPTER DU :31/07/90
Numéro d'observation
646
Date d'ajout
28/02/1990
Description
PRISE EN LOCATION GERANCE D'UN FONDS DE CONSTRUCTION METALLIQUE, COUVERTURE BARDAGE, METALLERIE, CHAUDRONNERIE, SIS ZI DE KERSUGUET A LOUDEAC PROPRIETAIRE : CHEVALIER RAYMOND PUBLICITE : LE COURRIER INDEPENDANT DU 17.02.90 A COMPTER DU 01.01.90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).