Entreprise : SCI L ELDORADO - SIREN 353 044 605
Identité
Dénomination
SCI L ELDORADO
SIREN (siège)
353 044 605
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1990
Début d’activité
08/08/1989
Date de fin de la personne morale
11/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition immeubles dans l'ile d'oleron.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LA REPUBLIQUE 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIAT FREDERIQUE
Nom d'usage
GAUTRIAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
SAINT TROJAN LES BAINS
Nom, Prénom(s)
PIQUET BENOIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
SAINT PIERRE D OLERON
Nom, Prénom(s)
ROUGIER CATHERINE , VALERIE
Nom d'usage
BOURGOIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
SAINT PIERRE D OLERON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/08/1989
Siret
35304460500023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition immeubles dans l'ile d'oleron.
Autres Activités
acquisition immeubles dans l'ile d'oleron.
Adresse
7 RUE DE LA REPUBLIQUE
17310 , SAINT-PIERRE-D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/08/1989
Siret
35304460500015
Code APE
702C
Adresse
59 RTE DES ALLEES
17310 , SAINT-PIERRE-D'OLERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/01/2008
Description
(Divers) Pierre MOQUAY gérant partant au 29.12.07 nomination en qualité de co gérant : Catherine BOURGOIN et Benoit PIQUET Publicité : COURRIER FRANCAIS du 25.01.08
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/01/1990
Description
(Divers) Historique : M. MOQUAY Patrick gérant partant au 4.9.98 (par suite de décès)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).