Entreprise : SCI LA MERCIERE - SIREN 352 987 648
Identité
Dénomination
SCI LA MERCIERE
SIREN (siège)
352 987 648
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1990
Début d’activité
08/01/1990
Date de fin de la personne morale
07/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété administration exploitation et aliénation sous forme de vente ou apport D immeubles travaux et cautionnement des associés
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
231 CHE DE SAINT VINCENT 84240 LA TOUR-D'AIGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MERCIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERAUD JOSETTE
Nom d'usage
REYNIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1934
Commune de résidence
La Tour-d'Aigues
Nom, Prénom(s)
REYNIER ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
La Tour-d'Aigues
Nom, Prénom(s)
REYNIER NATHALIE
Nom d'usage
TRONCHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
BAGNOLS SUR CEZE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/01/1990
Siret
35298764800016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, exploitation et aliénation sous forme de vente ou apport d' immeubles, travaux et cautionnement des associés
Autres Activités
Propriété, administration, exploitation et aliénation sous forme de vente ou apport d' immeubles, travaux et cautionnement des associés
Adresse
231 CHE DE SAINT VINCENT
84240 , LA TOUR-D'AIGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MERCIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7588
Date d'ajout
25/09/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 19/08/2007 : PARTANT : REYNIER RENE, GÉRANT(E) NOUVEAU : TRONCHE NATHALIE, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : REYNIER JOSETTE, GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457 347.05 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).