Entreprise : SCI FOURNIER ET MORIN - SIREN 352 962 807
Identité
Dénomination
SCI FOURNIER ET MORIN
SIREN (siège)
352 962 807
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1990
Date de fin de la personne morale
07/02/2089
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 RUE PAUL DEROULEDE 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER CHRISTIAN NOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MORIN THIERRY GERARD JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/02/1990
Siret
35296280700017
Enseigne
SCI FOURNIER ET MORIN
Code APE
652E
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Adresse
14 RUE 14 Rue PAUL DEROULEDE
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29401
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50664
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).