Entreprise : SNC LEGER - SIREN 352 864 391
Identité
Dénomination
SNC LEGER
SIREN (siège)
352 864 391
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1990
Date de fin de la personne morale
09/01/2040
Date de clôture
31/10
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
PL SAINT VALERY 76290 FONTAINE-LA-MALLET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FONTAINE LA MALLET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGER JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
LANGLAIS CORINNE , CHRISTIANE , DANIELE
Nom d'usage
LEGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
LE HAVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/11/1989
Siret
35286439100011
Code APE
554A
Origine du fonds
Création
Activité principale
BAR CAFE RESTAURANT TABACS JOURNAUX JEUX VENTE DE CARBURANTS CONFISERIE CA- DEAUX ARTICLES DE PARIS GLACES ACTIVITE DE TRAITEUR
Adresse
PL PL. SAINT-VALERY
76290 , MONTIVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FONTAINE LA MALLET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
385
Date d'ajout
02/02/1999
Description
LA SOCIETE DEMEURE INSCRITE AU RCS SANS ACTIVITE PAR SUITE DE LA VENTE DU FONDS A MR DENIS LACHEVRE A COMPTER DU 31/12/1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2597
Date d'ajout
03/08/1995
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : ROGER ET JEAN-PAUL LEGER SNC NOUVELLE : LEGER SNC DEPART DE ROGER LEGER EN QUALITE DE CO-GERANT A COMPTER DU 30/06/1995 DEPOT DES ACTES LE 24/07/1995 L'UNION AGRICOLE DU 13/07/1995
Numéro d'observation
4101
Date d'ajout
27/11/1991
Description
MODIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ANCIENNES : 01/01 AU 31/12 NOUVELLES : 01/11 AU 31/10 - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 27/11/91 - LE COURRIER CAUCHOIS DU 09/11/91 A COMPTER DU 23/10/91
Numéro d'observation
1480
Date d'ajout
24/04/1991
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : ROGER ET STEPHANE LEGER NOU- VELLE : ROGER ET JEAN-PAUL LEGER - DEMISSION ET NOMINATION D'UN CO-GERANT PARTANT : MR LEGER STEPHANE NOUVEAU : MR LEGER JEAN-PAUL - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 24/04/91 LE COURRIER CAUCHOIS DU 06/04/91 A COMPTER DU 13/03/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).