Entreprise : SCI DELTA - SIREN 352 820 344
Identité
(Entreprise radiée le 25/08/2020)
Dénomination
SCI DELTA
SIREN (siège)
352 820 344
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1990
Date de fin de la personne morale
25/01/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
55 RUE DU PARC 77360 VAIRES-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REGENNASS MARIE , JOSE
Nom d'usage
FRAILE BARGUENO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Roissy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
RICHARD MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Meaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/01/1990
Siret
35282034400013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété gestion et disposition des biens a acquérir construire amenager et spécialement un pavillon sis a vaires sur marne 55 rue du parc.
Adresse
55 RUE 55 rue du Parc
77360 , Vaires-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/01/1990
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LE MONI TEUR S.ET M.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).